Ampliación industria panificadora : San Nicolás, 161
Fechas:
01/06/1965 - 15/01/1966 01/06/1965
Productor/es:
Chazarra García, Antonio Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
Expediente
N.Control 00013327 Signatura 003911/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
2
Despacho venta pan : La Sangre, 19
Fechas:
31/12/1958 - 13/04/1960 31/12/1958
Productor/es:
Chazarra García, Antonio
Expediente
N.Control 00009543 Signatura 007513/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
3
Expedientes de responsabilidades políticas : de Blanes Serrano a Esteve
Fechas:
1939 - 1961 1939
Productor/es:
Blanes Serrano, Alfonso Blanquer Giner, Francisco Blasco Blasco, Buenaventura Bonet Verdú, Juan Borrajo Agudo, Antonio Borrell Seguí, Rafael Bosca Llorens, Alvaro Bou Valero, Gonzalo Bou Valero, Rafael Brotóns Gómez, Joaquín Cabanes García, Antonio Calvo Jordá, José Carbonell Blanes, Antonio Carbonell Ferrándiz, Amadeo Carbonell Miralles, Antonio Cardenal Segura, Enrique Carrasco Bernal, Carlos Cartagena Llorca, Ángel Chazarra García, Antonio Chinchilla Brotons, Gilberto Clavel Gozálvez, José Climent Santiago, Modesto Climent Santiago, Rafael Colomer Casas, Felipe Colomer Nadal, Francisco Company Blanes, Enrique Corredor Cañete, Joaquín Cortés Molina, Camilo Cortés Navarro, Eduardo Cremades Quiles, José Devesa Zaragoza, Matías Doménech Aznar, Antonio Doménech Giner, Francisco Doménech Giner, Salvador Doménech Pascual, Antonio Domínguez Navarro, Evaristo Encalado Ruano, Alfonso Escoda Romá, José Esplugues Reig, Manuel Esteve Pérez, Enrique Esteve Silvestre, Vicente
Expediente
N.Control 00081382 Signatura 011009 Archivo FONDO JUZGADOS
4
Juicio contra Remigio Sanrafael Martínez y Antonio Chazarra García, (a) `Torero` sobre coacción
Fechas:
02/12/1930 - 23/05/1932 02/12/1930
Productor/es:
Sanrafael Martínez, Remigio Chazarra García, Antonio
Expediente
N.Control 00098873 Signatura 010588/020 Archivo FONDO JUZGADOS
5
Panadería y bollería : San Nicolás, 161
Fechas:
30/10/1967 - 15/12/1967 30/10/1967
Productor/es:
Chazarra García, Antonio
Expediente
N.Control 00007921 Signatura 006551/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
6
Traspaso venta pan : San Vicente, 33
Fechas:
24/01/1962 - 19/05/1962 24/01/1962
Productor/es:
Chazarra García, Antonio Sancho Vilaplana, Salvador
Expediente
N.Control 00007262 Signatura 006544/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971