| 1 | | | Comercio de aparatos fotográficos ´Foto-Studio Vicens´ : San Francisco, 1, 3º | Fechas: | 13/01/1969 - 16/01/1969 13/01/1969 | Productor/es: | Vicens Pérez, José
| | Expediente | | N.Control 00008106 Signatura 006553/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Concesión de zonas para fotógrafos ambulantes o `minuteros` : Parque Mártires de la Libertad | Fechas: | 30/04/1937 - 08/10/1937 30/04/1937 | Productor/es: | Albero Doménech, Leonaro Pla Cerdá, José Arillo Silverio, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00023372 Signatura 003144/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Construir gabinete fotográfico sobre la cubierta (denegada) : Calle del Mercado, 4, recayente a la Plaza del Mercado | Fechas: | 12/10/1896 - 21/10/1896 12/10/1896 | Productor/es: | Barceló Monllor, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00019609 Signatura 005684/190 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Construir portada-vitrina por traslado estudio fotográfico : Blasco Ibáñez, 18, desde Gonzalo Barrachina | Fechas: | 06/05/1931 - 29/05/1931 06/05/1931 | Productor/es: | Gisbert Santonja, Vicente Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019715 Signatura 005688/049 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Escaparate y rótulo de estudio fotográfico : Libertad, 5 y 7 | Fechas: | 27/03/1934 - 12/04/1934 27/03/1934 | Productor/es: | Matarredona Sanchis, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00019749 Signatura 005689/017 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Estudio de fotografía : San Francisco, 79 | Fechas: | 17/11/1966 - 26/11/1966 17/11/1966 | Productor/es: | Gisbert Sempere, Eduardo
| | Expediente | | N.Control 00007827 Signatura 006549/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Estudio de fotografía : Cura Belloch, 3 | Fechas: | 05/03/1966 - 22/03/1966 05/03/1966 | Productor/es: | Pérez Peidro, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00007768 Signatura 006548/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Estudio fotográfico : Santo Domingo, 26, 1º | Fechas: | 04/05/1968 - 14/05/1968 04/05/1968 | Productor/es: | Pascual Olcina, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00008094 Signatura 006551/134 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Estudio fotográfico : San Lorenzo, 12 | Fechas: | 16/02/1968 - 28/03/1968 16/02/1968 | Productor/es: | Pla Salvador, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00008053 Signatura 006551/077 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Estudio fotográfico : Mosén Torregrosa, 2, 4º | Fechas: | 03/01/1950 - 03/02/1950 03/01/1950 | Autor: | Jordá Matarredona, Rafael | Productor/es: | Jordá Matarredona, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005331 Signatura 006536/122 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Fotógrafo : San Blas, 18 | Fechas: | 01/04/1968 - 20/04/1968 01/04/1968 | Productor/es: | Martínez Pérez, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008021 Signatura 006551/107 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Fotógrafo : Santo Domingo, 25 | Fechas: | 06/12/1971 - 10/02/1973 06/12/1971 | Productor/es: | Álvarez Paredes, José Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008495 Signatura 006555/056 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Fotógrafo con galería : San Francisco, 64 | Fechas: | 16/01/1974 - 11/02/1974 16/01/1974 | Productor/es: | Verdú Gisbert, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00008798 Signatura 009235/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Fotógrafo con galería : San Lorenzo, 12 | Fechas: | 08/05/1968 - 14/05/1968 08/05/1968 | Productor/es: | Palacios García, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00008099 Signatura 006552/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Fotógrafo sin galería : San Mauro, 5 | Fechas: | 26/08/1970 - 22/10/1970 26/08/1970 | Productor/es: | Gisbert Miró, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008345 Signatura 006554/047 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Fotógrafo sin galería : Vistabella, 5 | Fechas: | 06/05/1968 - 10/05/1968 06/05/1968 | Productor/es: | Ortiz León, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008091 Signatura 006551/132 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Fotógrafo sin galería : General Mola, 70 | Fechas: | 28/06/1968 - 30/07/1968 28/06/1968 | Productor/es: | Vicens Monllor, José
| | Expediente | | N.Control 00008204 Signatura 006552/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Fotógrafo sin galería : San Agustín, 34 | Fechas: | 29/04/1968 - 08/05/1968 29/04/1968 | Productor/es: | Bernabeu Domínguez, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008080 Signatura 006551/126 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fotógrafo sin galería : San Lorenzo, 12 | Fechas: | 04/08/1964 - 22/09/1964 04/08/1964 | Productor/es: | Martín Sande, Domingo
| | Expediente | | N.Control 00007556 Signatura 006546/080 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Fotógrafo sin galeria : Beniarrés, 3 | Fechas: | 09/08/1967 - 14/09/1967 09/08/1967 | Productor/es: | Pulido Salido, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00007948 Signatura 006549/108 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|