| 1 | | | Ampliación industria metalúrgica : Solís, 7 y 8 | Fechas: | 01/05/1964 - 12/02/1965 01/05/1964 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012859 Signatura 003904/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación taller de metalistería : Partida de tintes, 16 | Fechas: | 30/05/1974 - 02/05/1975 30/05/1974 | Productor/es: | Martí Llorca, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00009314 Signatura 009231/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Colocación de aceras en taller `Aznar, Rodes y Albero` : Onofre Jordá | Fechas: | 23/11/1931 - 29/08/1934 23/11/1931 | Productor/es: | Rodes Ferrándiz, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00020621 Signatura 007522/011 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Denuncia industria de metalistería : Virgen María, 44 | Fechas: | 13/07/1963 - 04/10/1963 13/07/1963 | Productor/es: | Pérez Moltó, Francisco Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00010534 Signatura 007445/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | [Fachada y sección taller metalúrgico] | Fechas: | [Década de 1920] de 1920 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00075045 Signatura 011820/068 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | Francisco Castañer Mora, como gerente de `Viuda de Aznar, Rodes y Cª`, contra Alfonso Ugena Serranode Tomelloso, por deudas en la venta de una prensa | Fechas: | 29/05/1906 - 19/06/1906 29/05/1906 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Castañer Mora, Francisco Ugena Serrano, Alfonso
| | Expediente | Lugar: | Tomelloso (Ciudad Real) | | N.Control 00034395 Signatura 010431/032 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Industria recuperación estaño : Cotes Alto, s/n | Fechas: | 25/01/1962 - 09/06/1962 25/01/1962 | Productor/es: | Aracil Gisbert, María Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012026 Signatura 003885/050 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Instalación de motor en taller de fresado de metales : Balmes, 2 | Fechas: | 28/04/1933 - 15/07/1933 28/04/1933 | Productor/es: | Masià Carbonell, Enrique Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013746 Signatura 011480/030 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Instalación motores y maquinaria en taller de metalistería : Partida de tintes | Fechas: | 24/10/1962 - 09/01/1963 24/10/1962 | Productor/es: | Martí Llorca, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00010344 Signatura 007439/039 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Instalar motor eléctrico en metalurgia : Plaza de los Herreros, 7 | Fechas: | 30/03/1918 - 22/06/1918 30/03/1918 | Productor/es: | Jornet Cruañes, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00073918 Signatura 011483/075 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Instalar motores a gas pobre en industria metalúrgica : Solís, 8 | Fechas: | 17/07/1945 - 18/10/1951 17/07/1945 | Productor/es: | Rodes Zaragoza, Enrique Tonda Sánchez, José, Perito Industrial Marzal Albarrán, Ramón, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012858 Signatura 003904/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Motor en industria de metalización : Arias Miranda (edificios recayentes a la Riba) | Fechas: | 21/12/1931 - 15/01/1932 21/12/1931 | Productor/es: | Mendoza López, Agustín Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013926 Signatura 011482/062 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | [Operarios de los talleres Aznar, Rodes y Albero] | Fechas: | 1957 1957 | | Pieza | | N.Control 00040226 Signatura 005104 Archivo Fototeca | |
|
| 14 | | | [Publicidad de la empresa Viuda de Aznar, Rodes y Cía.] | Fechas: | 1907 1907 | | Pieza | | N.Control 00040216 Signatura 005094 Archivo Fototeca | |
|
| 15 | | | Taller de metalistería : Ingeniero Vilaplana | Fechas: | 03/08/1961 - 29/11/1961 03/08/1961 | Productor/es: | Giner Lloréns, José
| | Expediente | | N.Control 00007164 Signatura 006543/091 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | [Torno paralelo] / Carlos Palacio Bolufer | Fechas: | 1959 1959 | Autor: | Palacio Bolufer, Carlos | | Pieza | | N.Control 00044328 Signatura 009227 Archivo Fototeca | |
|
| 17 | | | Traslado y ampliación taller metalistería : Ingeniero Vilaplana, s/n, desde Isabel La Católica, 13 | Fechas: | 03/08/1961 - 29/11/1961 03/08/1961 | Productor/es: | Giner Lloréns, José Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012557 Signatura 003897/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|