| 1 | | | Traspaso abacería : Pintor Cabrera, 109 | Fechas: | 07/07/1960 - 07/09/1961 07/07/1960 | Productor/es: | Ivorra Payá, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00006894 Signatura 006541/144 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Traspaso panadería y bollería : Santo Tomás, 13 | Fechas: | 22/01/1968 - 06/05/1968 22/01/1968 | Productor/es: | Ivorra Payá, Francisco Tomás Martí, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00007998 Signatura 006551/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Traspaso por herencia de panadería y bollería : Santo Tomás, 13 | Fechas: | 28/10/1969 - 12/01/1970 28/10/1969 | Productor/es: | Moll Seguí, Vicenta Ivorra Payá, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008622 Signatura 006553/099 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traspaso tienda de comestibles : Pintor Cabrera, 109 | Fechas: | 16/12/1967 - 12/01/1968 16/12/1967 | Productor/es: | Marcos Orchilles, José Ivorra Payá, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007958 Signatura 006551/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|