| 1 | | | Abacería : Cueva Santa, 16 | Fechas: | 06/05/1955 - 04/08/1955 06/05/1955 | Productor/es: | Pérez Gisbert, José
| | Expediente | | N.Control 00006080 Signatura 006538/237 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Demanda desahucio de José Pérez Gisbert contra Rita Baldó Peidro por haber terminado el plazo del contrato | Fechas: | 02/08/1920 - 20/08/1920 02/08/1920 | Productor/es: | Pérez Gisbert, José Baldó Peidro, Rita
| | Expediente | | N.Control 00085344 Signatura 010509/043 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Francisco Blanquer Sempere contra José Pérez Gisbert por un pagaré | Fechas: | 19/11/1920 - 23/11/1920 19/11/1920 | Productor/es: | Blanquer Sempere, Francisco Pérez Gisbert, José
| | Expediente | | N.Control 00085279 Signatura 010940/020 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Francisco Lario Sirera y hu hija Balbina Lario Miralles contra José Pérez Gisbert y Consuelo Montava Ferrándiz, por impago del salario de costurera | Fechas: | 30/05/1893 - 12/06/1893 30/05/1893 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Lario Sirera, Francisco Lario Miralles, Balbina Pérez Gisbert, José Montava Ferrándiz, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00032909 Signatura 010816/019 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | José Pérez Gisbert en demanda de desahucio contra José Gisbert Enguix, por falta de pago del alquiler convenido | Fechas: | 04/10/1911 - 12/10/1911 04/10/1911 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Pérez Gisbert, José Gisbert Enguix, José
| | Expediente | | N.Control 00082815 Signatura 010688/033 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Juicio contra Francisco Sanz Soler sobre lesiones a José Pérez Gisbert | Fechas: | 03/11/1930 - 17/12/1930 03/11/1930 | Productor/es: | Sanz Soler, Francisco Pérez Gisbert, José
| | Expediente | | N.Control 00096420 Signatura 010730/009 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Reforma de huecos de fachada : Virgen María, 14 | Fechas: | 10/11/1908 10/11/1908 | Productor/es: | Pérez Gisbert, José Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras
| | Expediente | | N.Control 00015290 Signatura 005686/115 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|