| 1 | | | Ampliación de fábrica de hilados : Daoiz y Velarde, 4 | Fechas: | 04/03/1960 - 14/07/1960 04/03/1960 | Productor/es: | Sanchis Francés, José Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013364 Signatura 003911/059 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Fábrica de hilados : Daoiz y Velarde, 4 | Fechas: | 00/03/1964 - 18/01/1965 00/03/1964 | Productor/es: | Sanchis Francés, José Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013366 Signatura 003911/060 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Fábrica de hilados : Daoiz y Velarde, 4 | Fechas: | 10/03/1960 - 15/11/1960 10/03/1960 | Productor/es: | Sanchis Francés, José
| | Expediente | | N.Control 00006852 Signatura 006541/102 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traspaso fábrica de hilados : Daoíz y Velarde, 4 | Fechas: | 07/02/1955 - 06/05/1955 07/02/1955 | Productor/es: | Sanchis Francés, José Romá Prats, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00006054 Signatura 006538/212 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|