| 1 | | | Cambio actividad, venta vinos al por mayor : Perú, 31 (17) | Fechas: | 24/05/1961 - 23/10/1961 24/05/1961 | Productor/es: | Mayor Esteve, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00007121 Signatura 006543/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construcción 2 edificios con 36 viviendas : Plaza de Sagunto, 1, esquina Santa Rosa, 52 | Fechas: | 30/12/1975 - 11/03/1976 30/12/1975 | Productor/es: | Payá Valor, José Mayor Esteve, Emilio Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021985 Signatura 011506/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Tienda de comestibles : Perú, 31 | Fechas: | 26/02/1953 - 07/11/1960 26/02/1953 | Productor/es: | Mayor Esteve, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00005881 Signatura 006538/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traspaso comestibles y venta vinos : Perú, 17 | Fechas: | 11/09/1971 - 28/09/1971 11/09/1971 | Productor/es: | Gisbert Miró, Alfonso Mayor Esteve, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00008468 Signatura 006555/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Venta patatas : Méndez Núñez, 3 | Fechas: | 20/02/1963 - 21/06/1963 20/02/1963 | Productor/es: | Mayor Esteve, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00007418 Signatura 006545/082 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|