| 1 | | | Acondicionamiento local para `Mutua Unión Patronal` : Beato Nicolás Factor, 1 | Fechas: | 29/10/1979 - 24/01/1981 29/10/1979 | Productor/es: | Núñez Pérez-Galdós, Álvaro, Decorador
| | Expediente | | N.Control 00022543 Signatura 011562/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Agencia de seguros de ´La Preventiva, S. A.´ : José Antonio, 45 | Fechas: | 18/11/1952 - 08/01/1953 18/11/1952 | Productor/es: | Llorca Salvadora, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00005864 Signatura 006538/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Agencia de seguros ´Crédito Español´ : Pintor Casanova, 14 | Fechas: | 26/07/1952 - 20/08/1954 26/07/1952 | Productor/es: | Lloréns Ferrando, Francisco Torres Llopis, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00005802 Signatura 006537/258 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Anuncio para corredor de seguros : Agustín Sardá, 39-1º | Fechas: | 25/09/1933 - 03/10/1933 25/09/1933 | Productor/es: | Calatayud Monllor, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00019999 Signatura 005688/212 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Apertura de despacho profesional : Plaza Jaime El Conquistador, 11, esquina Luis Braille, 11 | Fechas: | 22/12/1989 - 26/02/1990 22/12/1989 | Productor/es: | Camarena Serralta, Julián B. Camarena Serralta, María Luisa
| | Expediente | | N.Control 00064346 Signatura 011777/060 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Compañía de seguros San Nicolás, 1 | Fechas: | 02/05/1958 - 27/05/1958 02/05/1958 | | Expediente | | N.Control 00006673 Signatura 006540/142 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | [Consejo de administración de Mutualidad de Levante] | Fechas: | 1958 1958 | | Pieza | | N.Control 00040656 Signatura 005542 Archivo Fototeca | |
|
| 8 | | | Delegación compañía seguros : Cid, 85 | Fechas: | 14/05/1970 - 07/07/1972 14/05/1970 | Productor/es: | Climent Torregrosa, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00008321 Signatura 006554/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Delegación seguros : San Mauro, 19 | Fechas: | 03/07/1963 - 23/09/1963 03/07/1963 | Productor/es: | Herrera Pereda, Gervasio
| | Expediente | | N.Control 00007451 Signatura 006545/115 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Despacho-oficina seguros ´Unión Levantina´ : San Nicolás, 4 | Fechas: | 28/03/1967 - 27/04/1967 28/03/1967 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Víctor
| | Expediente | | N.Control 00007891 Signatura 006549/072 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Dos rótulos agencia de seguros `Caja de Previsión y Socorro` y `Banco Vitalicio de España` : Laporta, 12, 3º | Fechas: | 10/05/1934 - 23/05/1934 10/05/1934 | Productor/es: | Pastor Blanes, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00019826 Signatura 005689/029 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | [Empleados de la Mutualidad de Levante celebrando la Festividad del Seguro] | Fechas: | 1953 1953 | | Pieza | | N.Control 00040657 Signatura 05543 Archivo Fototeca | |
|
| 13 | | | [Empleados de la Mutualidad de Levante] | Fechas: | 1952 1952 | | Pieza | | N.Control 00040655 Signatura 005541 Archivo Fototeca | |
|
| 14 | | | Establecimiento de ahorro `Fidecaya S.A` : José Antonio, 31 | Fechas: | 30/07/1973 - 29/09/1973 30/07/1973 | Productor/es: | Gisbert Pastor, José
| | Expediente | | N.Control 00008762 Signatura 009233/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Incidente de pobreza de José Casa Miralles para litigar en juicio de menor cuantía contra la aseguradora con sede en Barcelona `Le Patrimoine` | Fechas: | 15/04/1935 - 07/03/1936 15/04/1935 | Productor/es: | Casa Miralles, José
| | Expediente | Lugar: | Barcelona | | N.Control 00101288 Signatura 010829/010 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Incidente de pobreza de José Casa Miralles para litigar en juicio de menor cuantía contra la aseguradora con sede en Barcelona `Le Patrimoine` | Fechas: | 11/04/1936 - 24/07/1936 11/04/1936 | Productor/es: | Casa Miralles, José
| | Expediente | Lugar: | Barcelona | | N.Control 00096744 Signatura 010931/010 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | Letrero para corredro de seguros : Venerable Ridaura, 19 | Fechas: | 19/09/1933 - 12/03/1934 19/09/1933 | Productor/es: | Miró Giner, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00019997 Signatura 005688/211 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Ocupación sobrante vía pública por `La Unión Alcoyana` : Travesía del Viaducto | Fechas: | 07/02/1915 - 11/12/1915 07/02/1915 | | Expediente | | N.Control 00015748 Signatura 011497/013 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Oficina de seguros : Pintor Casanova, 14 | Fechas: | 02/09/1958 - 17/10/1958 02/09/1958 | Productor/es: | Serrano Pascual, Luis Manuel
| | Expediente | | N.Control 00006706 Signatura 006540/175 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Oficina de seguros : San Nicolás, 51 | Fechas: | 03/06/1966 - 25/08/1966 03/06/1966 | Productor/es: | Fernández Gómez, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00007786 Signatura 006548/093 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|