| 1 | | | Ampliación actividad (denegada), de venta de pan a pastelería y confitería : San Francisco, 20 | Fechas: | 08/07/1965 - 10/08/1965 08/07/1965 | Productor/es: | Picó Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00009582 Signatura 007513/122 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación panadería para venta de chocolates : San Francisco, 20 | Fechas: | 19/08/1965 - 17/09/1965 19/08/1965 | Productor/es: | Picó Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00007676 Signatura 006547/094 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Despacho de pan y bollería : San Miguel, 41 | Fechas: | 02/10/1952 - 23/07/1960 02/10/1952 | Productor/es: | Picó Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00005843 Signatura 006538/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traslado despacho panadería y bollería : Maestro Espí, 28, desde San Francisco, 20 | Fechas: | 19/05/1971 - 09/10/1971 19/05/1971 | Productor/es: | Picó Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00008446 Signatura 006555/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Traspaso despacho de pan y bollería ´Horno de San Isidro´ : San Francisco, 20 | Fechas: | 10/07/1952 - 23/07/1960 10/07/1952 | Productor/es: | Picó Ferrándiz, José Sala Planelles, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005796 Signatura 006537/253 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Traspaso despacho pan y bollería : San Miguel, 41 | Fechas: | 22/08/1972 - 05/10/1972 22/08/1972 | Productor/es: | Cortés Vicedo, Ángel Picó Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00008578 Signatura 006555/123 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|