| 1 | | | Ampliación fábrica de hilados ´Cliver, S. L.´ : José Antonio Elola, 14 | Fechas: | 01/03/1964 - 30/09/1964 01/03/1964 | Productor/es: | Vercet Pastor, José Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012592 Signatura 003898/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Fábrica de hilados ´Cliver, S. L.´ : Espronceda, 36 | Fechas: | 25/05/1951 - 19/11/1951 25/05/1951 | Productor/es: | Vercet Pastor, José
| | Expediente | | N.Control 00005623 Signatura 006537/096 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Fábrica de hilados ´Cliver, S. L.´ (instalación, motores y central transformación) : Espronceda, 36 | Fechas: | 25/05/1951 - 15/11/1951 25/05/1951 | Productor/es: | Vercet Pastor, José Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012567 Signatura 003897/041 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Instalar caldera de vapor fábrica de borras :Espronceda, s/n | Fechas: | 16/03/1948 - 18/06/1948 16/03/1948 | Productor/es: | Vercet Pastor, José Tonda Sánchez, José, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012604 Signatura 003898/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|