| 1 | | | Construcción casa para alquiler : Umbrias | Fechas: | 14/05/1923 - 23/05/1923 14/05/1923 | Productor/es: | Pérez Soler, José Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal Pérez Martínez, Rafael, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016594 Signatura 007538/097 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Expediente personal José Pérez Soler, Juez Municipal sustituto : 1958-1964 | Fechas: | 1958 1964 | Productor/es: | Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00081286 Signatura 011157/020 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Francisco Fernández Olcina contra José Pérez Soler sobre impago alquiler de vivienda | Fechas: | 26/05/1934 - 19/06/1935 26/05/1934 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00100994 Signatura 010659/021 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Juicio contra José Pérez Soler por infracción Reglamento de Pesas y Medidas | Fechas: | 16/06/1921 - 15/08/1921 16/06/1921 | Productor/es: | Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00085589 Signatura 010230/027 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Juicio contra José Pérez Soler por malos tratos a María Sánchez Mira | Fechas: | 26/02/1922 - 14/03/1922 26/02/1922 | Productor/es: | Pérez Soler, José Sánchez Mira, María
| | Expediente | | N.Control 00085615 Signatura 010941/003 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Leopoldo Llorca Vilaplana y María Gisbert Perlasia, cónyuges, contra José Pérez Soler, por deudas | Fechas: | 03/10/1901 - 07/10/1901 03/10/1901 | Productor/es: | Visedo Moltó, Camilo, Juez Municipal Llorca Vilaplana, Leopoldo Gisbert Perlasia, María Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00033815 Signatura 010263/084 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Milagro Pons Pastor contra Francisco Bufort, Camilo Amat y José Pérez Soler sobre compra de trozo de tierra | Fechas: | 11/03/1932 - 17/12/1932 11/03/1932 | Productor/es: | Pons Pastor, Milagro Bufort Alemany, Francisco Amat Gisbert, Camilo Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00099330 Signatura 010259/046 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Oficina de gestión administrativa : San Nicolás, 67 duplicado | Fechas: | 04/07/1950 - 22/09/1950 04/07/1950 | Productor/es: | Botella Selva, Modesto Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00005397 Signatura 006536/183 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|