| 1 | | | Gestoría : Venerable Ridaura, 22 | Fechas: | 07/10/1958 - 18/10/1959 07/10/1958 | Productor/es: | Doménech Pastor, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00006721 Signatura 006540/190 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Gestoría : Góngora, 12 | Fechas: | 21/05/1974 - 04/07/1974 21/05/1974 | Productor/es: | Arráez Payá, José
| | Expediente | | N.Control 00008849 Signatura 009236/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Gestoría administrativa : San Nicolás, 51 | Fechas: | 01/07/1968 - 07/08/1968 01/07/1968 | Productor/es: | Cortés Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008207 Signatura 006552/049 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | [Gestoría Geysa : centro oficial de revisión de motocicletas para la provincia de Alicante] / Iñiguez | Fechas: | 1958 1958 | Autor: | Iñiguez - Fotógrafo | | Pieza | | N.Control 00044002 Signatura 08899 Archivo Fototeca | |
|
| 5 | | | [Gestoría Geysa : centro oficial de revisión de moticicletas para la provincia] | Fechas: | 1958 1958 | Autor: | Iñiguez - Fotógrafo | | Pieza | | N.Control 00044001 Signatura 08898 Archivo Fototeca | |
|
| 6 | | | Oficina de gestión administrativa : San Nicolás, 67 duplicado | Fechas: | 04/07/1950 - 22/09/1950 04/07/1950 | Productor/es: | Botella Selva, Modesto Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00005397 Signatura 006536/183 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Placa gestoría : San Nicolás, 69 | Fechas: | 03/05/1950 - 04/06/1951 03/05/1950 | Productor/es: | Albero Martínez, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00009921 Signatura 006613/267 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Placas abogado y gestoría : Plaza de España, 15 y Avenida Generalísimo, 5 | Fechas: | 18/02/1960 - 03/03/1960 18/02/1960 | Productor/es: | Company Muntó, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00010025 Signatura 006615/065 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Placas `Reclamaciones ferroviarias` : San Lorenzo, 32 | Fechas: | 04/09/1952 - 31/10/1952 04/09/1952 | Productor/es: | Gutiérrez Blanco, Jesús
| | Expediente | | N.Control 00009941 Signatura 006613/287 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Rótulo administrador fincas urbanas : Fermín Galán, 56 | Fechas: | 28/03/1935 - 03/04/1935 28/03/1935 | Productor/es: | Boronat Aura, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00019925 Signatura 005689/086 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Rótulo gestor administrativo : Anselmo Aracil, 28 | Fechas: | 05/10/1935 - 10/10/1935 05/10/1935 | Productor/es: | Almiñana Agulló, José
| | Expediente | | N.Control 00019970 Signatura 005689/118 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Rótulo gestoría : San Nicolás, 81 | Fechas: | 10/03/1952 - 30/05/1953 10/03/1952 | Productor/es: | Part Part, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00009936 Signatura 006613/282 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Rótulo gestoría por traslado : Santa Rita, 3, desde San Francisco, 54 | Fechas: | 14/05/1964 - 03/06/1964 14/05/1964 | Productor/es: | Sorolla García, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00010108 Signatura 006616/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Rótulo `Gestoría Sorolla` : San Francisco, 54 | Fechas: | 05/10/1960 - 14/11/1960 05/10/1960 | Productor/es: | Sorolla García, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00010033 Signatura 006615/073 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|