| 1 | | | Declaración de herederos de Rosario Llorens Valor a favor de sus dos hijas y su viudo | Fechas: | 26/09/1935 - 08/10/1935 26/09/1935 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Valor Llorens, Rosario Llorens Valor, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00101331 Signatura 010247/041 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Fábrica de vinos : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 02/03/1950 - 11/04/1950 02/03/1950 | Productor/es: | Valor Lloréns, Piedad Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005353 Signatura 006536/143 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Industria elaboración vinos (instalación maquinaria y motores) : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 06/02/1950 - 30/04/1951 06/02/1950 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013250 Signatura 003910/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Nombramiento defensor de los menores Piedad y Rosario Valor Llorens a favor de su tío Cayetano Solbes García | Fechas: | 14/03/1936 - 26/03/1936 14/03/1936 | Productor/es: | Llorens Valor, Rosario Valor Solbes, Francisco Solbes García, Cayetano Valor Lloréns, Piedad Valor Llorens, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00096776 Signatura 010371/004 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|