| 1 | | | Abrir claraboyas en cubierta : Plaza del Mercado, 7 | Fechas: | 18/08/1924 - 15/09/1924 18/08/1924 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00016855 Signatura 007539/110 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Construir galería en piso primero : calle Santa Isabel, 27 | Fechas: | 10/05/1944 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Payá Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00072149 Signatura 011812/091 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Construir retretes : Santa Isabel, 27 | Fechas: | 21/03/1930 - 30/04/1930 21/03/1930 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017846 Signatura 007548/049 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Demanda desahucio de Francisco Payá Blanes contra Josefa Guinot por necesitar la vivienda | Fechas: | 13/06/1924 - 26/06/1924 13/06/1924 | Productor/es: | Guinot Vives, Josefa Payá Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00092463 Signatura 010607/039 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Elevar casa : Plaza del Mercado, 7 | Fechas: | 30/06/1924 - 03/07/1924 30/06/1924 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016808 Signatura 007539/064 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Elevar casa : Santa Isabel, 27 | Fechas: | 22/01/1925 - 02/02/1925 22/01/1925 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016913 Signatura 007541/005 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Modificación huecos en la fachada : Santa Isabel, 27 | Fechas: | 07/04/1952 - 20/08/1952 07/04/1952 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Payá Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00059631 Signatura 011806/009 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Nombramiento defensor de los menores Payá Jordá a favor de su abuela materna Ana-María Canet Catalá | Fechas: | 03/04/1924 - 25/06/1925 03/04/1924 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Canet Catalá, Ana María Jordá Canet, Regina
| | Expediente | | N.Control 00092774 Signatura 010657/025 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Reforma de casa : Santa Isabel, 27 | Fechas: | 19/09/1921 - 30/09/1921 19/09/1921 | Productor/es: | Payá Blanes, Francisco Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016318 Signatura 007540/055 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Tasación en justiprecio casas herederos de Francisco Payá : Plaza Mayor, 4 y Embajador Irles, 20 | Fechas: | 15/09/1960 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Payá Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00071462 Signatura 011812/023 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 11 | | | Tiendas de comestibles y carnicerías : Plaza Mayor | Fechas: | 29/12/1949 - 24/01/1950 29/12/1949 | Productor/es: | Barber Rabasa, José Payá Blanes, Francisco Orquín Ramírez, Juan Cano Cano, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005330 Signatura 006536/121 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|