| 1 | | | Adolfo Barceló Brutinel, propietario, contra José Payá Olcina, molinero, por impago de préstamo | Fechas: | 02/09/1910 - 29/11/1910 02/09/1910 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Barceló Brutinel, Adolfo Payá Olcina, José
| | Expediente | | N.Control 00082683 Signatura 010572/005 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Agustín Payá Pericás contra Francisco Faus Oliver, labrador de Jereza, por deudas de préstamo | Fechas: | 23/08/1906 - 05/01/1907 23/08/1906 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Payá Pericás, Agustín Faus Oliver, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Xeresa (Valènica) | | N.Control 00034411 Signatura 010431/047 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Agustín Soler Mora, comerciante, contra José Castelló Albero, por impago de préstamo | Fechas: | 05/03/1900 - 06/04/1900 05/03/1900 | Productor/es: | Ripoll Moltó, Miguel, Juez Municipal Soler Mora, Agustín Castelló Albero, José
| | Expediente | | N.Control 00033681 Signatura 010262/042 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Alejo Sempere Sanjuan contra el vecino de Cocentaina José Sellés Doménech sobre reclamación de 77 pesetas | Fechas: | 03/10/1930 - 20/10/1930 03/10/1930 | Productor/es: | Sempere Sanjuan, Alejo Sellés Domenech, José
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00096625 Signatura 010413/009 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Andrés Catalá Fluixá contra los vecinos de Guardamar José Monserrat Riera y Manuel Monserrat Asensio por un préstamo personal | Fechas: | 02/04/1921 - 18/04/1921 02/04/1921 | Productor/es: | Catala Fluixá, Andrés
| | Expediente | Lugar: | Guardamar (Valencia) | | N.Control 00085534 Signatura 010276/006 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Anticipo [acopio] de granos y su reintegro : 1847-1848 | Fechas: | 1847 - 1848 1847 | | Expediente | | N.Control 00080373 Signatura 003506/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Anticipos concedidos a industrias y comercios por el Comité Revolucionario de Defensa : agosto 1936-abril 1937 | Fechas: | 17/08/1936 - 30/04/1937 17/08/1936 | | Expediente | | N.Control 00032442 Signatura 005175 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Anticipos concedidos a industrias y comercios por el Comité Revolucionario de Defensa : agosto 1936 | Fechas: | 01/08/1936 01/08/1936 | | Expediente | | N.Control 00032441 Signatura 005174 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Antonio Abad Gadea contra Rodrigo Ruiz Balaguer por un préstamo personal | Fechas: | 13/06/1917 - 22/05/1918 13/06/1917 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Abad Gadea, Antonio Ruiz Balaguer, Rodrigo
| | Expediente | | N.Control 00083745 Signatura 010251/013 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Antonio Ferrer Ramos contra José Llopis Morales por impago de préstamo para su industria de cafetero | Fechas: | 12/04/1898 - 18/04/1899 12/04/1898 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Ferrer Ramos, Antonio Llopis Morales, José
| | Expediente | | N.Control 00033527 Signatura 010384/062 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 11 | | | Antonio García Boronat contra Enrique Romeu Vilaplana por préstamo personal no devuelto | Fechas: | 22/11/1919 - 28/11/1919 22/11/1919 | Productor/es: | Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal García Boronat, Antonio Romeu Vilaplana, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00084094 Signatura 010620/028 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | Antonio Gisbert Gosálbez contra Ana Margarita Labeyre sobre reclamación de 140 pesetas | Fechas: | 20/07/1933 - 01/08/1933 20/07/1933 | Productor/es: | Labeyre Lachaud, Margarita Gisbert Gosálbez, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00100187 Signatura 010511/014 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Antonio Gisbert Gosálbez contra Ana Margarita Labeyrte sobre reclamación de 140 pesetas | Fechas: | 02/05/1933 - 22/06/1933 02/05/1933 | Productor/es: | Gisbert Gosálbez, Antonio Labeyre Lachaud, Margarita
| | Expediente | | N.Control 00100148 Signatura 010585/039 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Antonio Gisbert Gosálbez contra Filomena Llorens Llorens sobre reclamación de 113,85 pesetas | Fechas: | 05/05/1933 - 25/06/1933 05/05/1933 | Productor/es: | Gisbert Gosálbez, Antonio Llorens Llorens, Filomena
| | Expediente | | N.Control 00100147 Signatura 010585/038 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 15 | | | Antonio Gisbert Gosálbez contra José Casa Miralles sobre reclamación préstamo | Fechas: | 04/10/1930 - 23/03/1931 04/10/1930 | Productor/es: | Casa Miralles, José Gisbert Gosálbez, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00096629 Signatura 010413/012 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Antonio Masiá, en representación Vicente Zaragoza Linares, contra Joaquín, Jaime y Gaspar Zaragoza Linares por la herencia de Pedro Zaragoza Linares | Fechas: | 22/07/1916 - 30/10/1916 22/07/1916 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Zaragoza Linares, Gaspar Zaragoza Linares, Jaime Masiá Pons, Antonio, Abogado Zaragoza Linares, Joaquín Zaragoza Linares, Pedro Zaragoza Linares, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00083664 Signatura 010352/035 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | Antonio Valor Moltó contra Antonio Sánchez Pelechá, de Jaraco, por deudas en un préstamo | Fechas: | 05/09/1906 - 19/12/1906 05/09/1906 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Valor Moltó, Antonio Sánchez Pelechá, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Xaraco (València) | | N.Control 00034429 Signatura 010431/065 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 18 | | | Antonio Valor Moltó, propieatrio, contra Antonio Sánchez Pelechá, vecino de Jaraco, por deudas relativas a un préstamo | Fechas: | 31/07/1906 - 07/12/1906 31/07/1906 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Valor Moltó, Antonio Sánchez Pelechá, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Xaraco (València) | | N.Control 00034408 Signatura 010431/044 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 19 | | | Antonio Vilaplana Pascual, propietario, contra José Serra Payá por impago de préstamo | Fechas: | 24/02/1899 - 07/03/1899 24/02/1899 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Mascarell Gironés, Lázaro, Procurador Vilaplana Pascual, Antonio Serra Payá, José
| | Expediente | | N.Control 00033593 Signatura 010215/025 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 20 | | | Asilo Casa Desamparados :[Partida del Plá] | Fechas: | 26/01/1903 - 22/01/1904 26/01/1903 | | Expediente | | N.Control 00020693 Signatura 005669/107 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|