| 1 | | | Cesión de local para la instalación de bar y restaurante : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 23/04/1954 - 26/11/1955 23/04/1954 | Productor/es: | Ferrándiz Sellés, Juan Sifres Alemany, Adelina Vicens Moltó, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00023311 Signatura 011645/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Instalación de un motor en el Bar ´Trianón´ : San Lorenzo, 1 | Fechas: | 08/03/1950 - 15/03/1950 08/03/1950 | Productor/es: | Ferrándiz Sellés, Juan
| | Expediente | | N.Control 00013267 Signatura 003911/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Traspaso bar ´Trianon´ San Lorenzo, 1 | Fechas: | 29/03/1958 - 11/10/1958 29/03/1958 | Productor/es: | Quintanilla López, Carlos Ferrándiz Sellés, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006663 Signatura 006540/132 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traspaso del bar ´Trianón´ : San Lorenzo, 1 | Fechas: | 14/03/1949 - 09/04/1949 14/03/1949 | Productor/es: | Ferrándiz Sellés, Juan Olcina Játiva, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00005255 Signatura 006536/056 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Venta confección de niño : San Francisco, 71 | Fechas: | 04/03/1958 - 21/05/1958 04/03/1958 | Productor/es: | Ferrándiz Sellés, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006651 Signatura 006540/120 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|