| 1 | | | Ampliación fábrica textil `Hijos de Antonio Silvestre Andrés, S. L.` : Carretera La Riba, 10 y 12 | Fechas: | 13/03/1970 - 23/01/1971 13/03/1970 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio Silvestre Peidro, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009065 Signatura 007512/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación fábrica textil `Hijos de Antonio Silvestre Andrés, S. L.` : Carretera La Riba, 10 y 12 | Fechas: | 13/03/1970 - 23/01/1971 13/03/1970 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio Silvestre Peidro, Antonio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012310 Signatura 003891/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Industria de tejidos : Buenos Aires, 57 | Fechas: | 02/12/1960 - 22/03/1961 02/12/1960 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio Giménez Boronat, Alejandro, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012458 Signatura 003895/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Industria de tejidos : Buenos Aires, 57 | Fechas: | 02/12/1960 - 22/03/1961 02/12/1960 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007004 Signatura 006542/081 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Traslado y ampliación industria tejidos : Carretera de La Riba, 10, desde Buenos Aires, 57 | Fechas: | 21/10/1964 - 19/10/1965 21/10/1964 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012309 Signatura 003891/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Traslado y ampliación industria tejidos : Carretera de La Riba, 10, desde Buenos Aires, 57 | Fechas: | 21/10/1964 - 19/10/1965 21/10/1964 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010871 Signatura 007455/052 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Traslado y cambio titularidad fábrica tejidos : Carretera de la Riba, 10 (maquinaria) y General Mola, 45-47 (almacén), desde Buenos Aires, 57 | Fechas: | 20/01/1970 - 23/09/1970 20/01/1970 | Productor/es: | Silvestre Peiró, Antonio Silvestre Andrés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009411 Signatura 007504/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Traspaso comestibles : General Mola, 30 | Fechas: | 22/07/1968 - 13/11/1968 22/07/1968 | Productor/es: | López López, Evaristo Silvestre Andrés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008216 Signatura 006552/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Traspaso de abacería : General Mola, 30 | Fechas: | 06/04/1948 - 04/11/1960 06/04/1948 | Productor/es: | Silvestre Andrés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005177 Signatura 006535/271 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|