| 1 | | | Apertura de un taller manual de marcos y molduras : Perú, 100 | Fechas: | 24/03/1975 - 25/06/1975 24/03/1975 | Productor/es: | Montero Sánchez, José Antonio García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004875 Signatura 009242/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Fábrica de marcos para cuadros : Tosal, 28 | Fechas: | 22/09/1952 - 17/11/1954 22/09/1952 | Productor/es: | Palacios Badía, Antonio Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012219 Signatura 003889/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Industria de construcción de marcos : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 20/09/1958 - 26/11/1958 20/09/1958 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00006711 Signatura 006540/180 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Industria de construcción de marcos : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 18/09/1958 - 18/11/1958 18/09/1958 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Botella Mora, Ernesto, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013162 Signatura 003909/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Industria de grabación de marcos para estampación : Caseta Corbí, 19 | Fechas: | 13/03/1984 - 30/11/1984 13/03/1984 | Productor/es: | Serra Cano, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00061570 Signatura 011728/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Molestias que genera una fábrica de marcos y molduras : Jacinto Ruiz, 20 | Fechas: | 13/05/1970 - 25/08/1970 13/05/1970 | Productor/es: | Doménech Monllor, Ramón García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004687 Signatura 007433/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Taller fabricación de molduras : Jacinto Ruíz ,20 | Fechas: | 12/09/1970 - 22/03/1971 12/09/1970 | Productor/es: | Valor Ripoll, Miguel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00009027 Signatura 009225/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Taller confección de marcos : San Blas, 26 | Fechas: | 17/10/1968 - 02/05/1969 17/10/1968 | Productor/es: | Domínguez Seguí, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008939 Signatura 007509/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Taller de marcos y molduras : Carrasqueta, 15 | Fechas: | 03/06/1986 - 19/11/1986 03/06/1986 | Productor/es: | Leva Candela, José Juan Colomina Román, Francisco J., Ingeniero técnico industrial Gisbert Abad, Eduardo, Ingeniero técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00061887 Signatura 011738/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Taller de marquetería : Las Navas, 4 | Fechas: | 08/01/1958 - 05/07/1958 08/01/1958 | Productor/es: | Cerdá Monllor, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00006621 Signatura 006540/090 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Taller de marquetería : La Medalla Milagrosa, 20 | Fechas: | 01/12/1966 - 11/11/1968 01/12/1966 | Productor/es: | Valor Ripoll, Miguel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012312 Signatura 003891/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Taller marquetería y cuadros al óleo por traslado de Tossal, 8 : Las Navas, 4 | Fechas: | 24/12/1957 - 05/05/1958 24/12/1957 | Productor/es: | Cerdá Monllor, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00011661 Signatura 003881/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Taller molduras madera para fundición : San Antonio Abad, 5 | Fechas: | 13/12/1974 - 18/04/1975 13/12/1974 | Productor/es: | Martinet Cantó, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00009340 Signatura 009232/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Traslado y reforma de taller de marquetería : Isaac Peral, 20 | Fechas: | 23/06/1967 - 23/01/1968 23/06/1967 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012687 Signatura 003900/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Traslado y reforma de taller de marquetería : Isaac Peral, 20 | Fechas: | 23/06/1967 - 23/01/1968 23/06/1967 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00011170 Signatura 007468/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Traspaso fábrica de marcos a ´Domínguez y Cerdá´ : Tosal, 28 | Fechas: | 01/02/1955 - 22/09/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Domínguez Seguí, Francisco Palacios Badía, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006053 Signatura 006538/211 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|