| 1 | | | Ampliar Centro Escolar Parroquial San Roque y San Sebastián : Avenida José Antonio, 5 | Fechas: | 19/08/1974 - 19/09/1974 19/08/1974 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio Bernabeu Gomis, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004492 Signatura 009190/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Construcción de 72 viviendas de renta limitada subvencionadas y locales : Explanación del Ferrocarril Alcoi-Alicante | Fechas: | 03/06/1975 - 24/07/1975 03/06/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004571 Signatura 009205/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Construir edificio destinado a viviendas : Carretera del Chorrador | Fechas: | 07/07/1975 - 24/07/1975 07/07/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio Payá Semper, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00004583 Signatura 009205/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y María Satorre Terol para construcción del Polideportivo Municipal | Fechas: | 1964 - 1968 1964 | Productor/es: | Satorre Terol, María Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio
| | Expediente | | N.Control 00023324 Signatura 011645/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Proyectos adicionales al complejo polideportivo | Fechas: | 02/04/1971 - 06/12/1975 02/04/1971 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio
| | Expediente | | N.Control 00023495 Signatura 011660/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Reconstruir edificio industrial destruido por incendio : Tosal, 72 | Fechas: | 24/06/1975 - 02/10/1975 24/06/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio García Quiñonero, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00004588 Signatura 009208/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|