| 1 | | | Acondicionamiento de local para tienda : Entenza, 6 | Fechas: | 26/06/1975 - 31/07/1975 26/06/1975 | Productor/es: | José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal Coll Gomis, María del Carmen
| | Expediente | | N.Control 00004570 Signatura 009203/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Acondicionamiento de local para tienda de `Muebles As` : Valencia, 13 | Fechas: | 26/03/1976 - 24/05/1976 26/03/1976 | Productor/es: | Guillem Alcaraz, Antonio José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022013 Signatura 011508/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Altillo en local industrial de `Guarnicard` : Doctor Sempere, 13 | Fechas: | 29/04/1976 - 18/06/1976 29/04/1976 | Productor/es: | Pérez Palacio, José García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022039 Signatura 011512/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Ampliación cocina en vivienda particular : Collao, 8 | Fechas: | 12/04/1976 - 08/06/1976 12/04/1976 | Productor/es: | Valdés Alcaraz, Mariana Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022037 Signatura 011512/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliación de vivienda : Laureado Carbonell, 31 | Fechas: | 30/12/1975 - 05/06/1976 30/12/1975 | Productor/es: | Miralles Cascant, Camilo Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022029 Signatura 011510/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliación edificio : Perú, 16 | Fechas: | 12/12/1975 - 10/02/1976 12/12/1975 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal Vicedo Cerdá, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00004636 Signatura 009212/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Ampliación edificio industrial para almacén : Bañeres, 6 | Fechas: | 03/03/1976 - 24/05/1976 03/03/1976 | Productor/es: | Ivorra Llorens, Miguel Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022017 Signatura 011509/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Ampliación edificio industrial para almacén de la `Aceitunera Alcoyana` : Ausias March, Jordi de Sant Jordi y otra | Fechas: | 18/12/1975 - 20/04/1976 18/12/1975 | Productor/es: | Alberola Coloma, Alfredo Monllor Martí, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022009 Signatura 011508/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Chalet : Estepar | Fechas: | 24/03/1976 - 16/09/1982 24/03/1976 | Productor/es: | Jordá Botella, Antonio Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022018 Signatura 011509/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Construcción 26 viviendas subvencionadas y 5 locales comerciales : Valencia, 2 | Fechas: | 18/02/1976 - 21/04/1976 18/02/1976 | Productor/es: | Font Gandía, Antonio Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022010 Signatura 011508/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Construcción 26 viviendas subvencionadas y locales comerciales : Valencia, sin número | Fechas: | 30/03/1976 - 18/05/1976 30/03/1976 | Productor/es: | Blanes Pascual, Francisco Blanes Pascual, José Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022015 Signatura 011509/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Construcción 32 viviendas subvencionadas y locales comerciales : General Mola, esquina a Doctor Guerau | Fechas: | 01/03/1976 - 16/06/1977 01/03/1976 | Productor/es: | Monreal Ortiz, Pablo Cao Zabala, Ricardo, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022030 Signatura 011511 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Construcción 50 viviendas, grupo I : Arzobispo Doménech y República Dominicana | Fechas: | 05/10/1977 - 08/06/1978 05/10/1977 | Productor/es: | Cerdá Monllor, Vicente Vidal Vidal, Vicente Manuel, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022340 Signatura 011541/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Construcción chalet : Partida de Polop | Fechas: | 28/11/1973 - 22/10/1981 28/11/1973 | Productor/es: | Monllor Martí, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal Segura Molina, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00004421 Signatura 009174/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Construcción chalet : Partida de Cotes Alto | Fechas: | 13/12/1976 - 09/02/1978 13/12/1976 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio Briet Barrachina, José, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022329 Signatura 011540/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Construcción de chalet : Masía El Batlle | Fechas: | 00/05/1975 - 30/10/1975 00/05/1975 | Productor/es: | Monllor Martí, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal Sanz Belda, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00004566 Signatura 009203/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Construcción de un edificio con 26 viviendas y locales comerciales : Sabadell, Hispanidad | Fechas: | 23/05/1978 - 31/08/1978 23/05/1978 | Productor/es: | Blanes Jordá, José García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022381 Signatura 011547/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Construcción de una entreplanta en edificio industrial : Encaro, Alta y Caseta Corbi | Fechas: | 05/07/1976 - 04/10/1976 05/07/1976 | Productor/es: | Vidal Juan, Eduardo Monllor Martí, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022093 Signatura 011515/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construcción edificio industrial : Maestro José Ribera Montes | Fechas: | 25/11/1977 - 10/06/1980 25/11/1977 | Productor/es: | Aracil Pérez, Francisco Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022331 Signatura 011540/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Construcción vivienda unifamiliar : Partida de Cotes Alto | Fechas: | 04/02/1978 - 16/02/1978 04/02/1978 | Productor/es: | Pérez Climent, Antonio Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022333 Signatura 011540/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|