| 1 | | | Certificación servicios urbanísticos solar : Azorín, esquina San Antonio Abad | Fechas: | 22/11/1977 - 09/12/1977 22/11/1977 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00011505 Signatura 003809/036 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Certificación urbanística manzana : Explanación FFCC con José Antonio Elola | Fechas: | 20/02/1975 - 01/03/1975 20/02/1975 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00011474 Signatura 003809/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Construcción 49 viviendas subvencionadas y locales : José Antonio Elola y Explanación F.C. Alcoy-Alicante | Fechas: | 30/08/1976 - 08/01/1977 30/08/1976 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio Briet Barrachina, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022139 Signatura 011521/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Construcción chalet : Partida de Cotes Alto | Fechas: | 13/12/1976 - 09/02/1978 13/12/1976 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio Briet Barrachina, José, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022329 Signatura 011540/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Construcción de 72 viviendas de renta limitada subvencionadas y locales : Explanación del Ferrocarril Alcoi-Alicante | Fechas: | 03/06/1975 - 24/07/1975 03/06/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto municipal meritorio Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004571 Signatura 009205/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Construir edificio con 23 viviendas subvencionadas y 2 locales comerciales : Murillo, 5 | Fechas: | 15/12/1971 - 27/01/1972 15/12/1971 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004187 Signatura 009146/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Construir edificio con 46 viviendas de renta limitada y 3 locales comerciales : Murillo, 7 y 9 | Fechas: | 17/05/1973 - 28/06/1973 17/05/1973 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gascó Vidal, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004343 Signatura 009165/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Solar para construir edificio con 23 viviendas subvencionadas : Murillo | Fechas: | 23/03/1971 - 02/04/1971 23/03/1971 | Productor/es: | Gascó Vidal, Antonio Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00013703 Signatura 007500/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|