| 1 | | | Ampliación de turronería para venta de helados (denegada) : San Lorenzo, 35, zaguán | Fechas: | 04/06/1962 - 14/07/1962 04/06/1962 | Productor/es: | Carbonell Berenguer, Concepción
| | Expediente | | N.Control 00009569 Signatura 007513/109 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación industria de helados : San Francisco, 79, esquina San Nicolás, 66 | Fechas: | 20/05/1963 - 19/09/1963 20/05/1963 | Productor/es: | Cortés Verdú, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010469 Signatura 007444/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Bar y heladería : José Antonio, 45 | Fechas: | 08/11/1952 - 03/12/1952 08/11/1952 | Productor/es: | Llorca Salvadora, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00005858 Signatura 006538/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Bar y helados : Teodoro Llorente, local nº 2 | Fechas: | 04/04/1961 - 2/02/1962 04/04/1961 | Productor/es: | Garrigós Tomás, Juan
| | Expediente | | N.Control 00007084 Signatura 006543/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Cambio de nombre heladería : San Francisco, 75 | Fechas: | 04/06/1982 - 03/07/1982 04/06/1982 | Productor/es: | Cortés Verdú, Antonio Cerro Román, Baldomero
| | Expediente | | N.Control 00061260 Signatura 011720/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Cambio titularidad elaboración y venta de horchatas y helados : Santo Tomás, 23 | Fechas: | 11/04/1957 - 22/02/1958 11/04/1957 | Productor/es: | Vicedo Valero, Pascual Vicedo Valero, José
| | Expediente | | N.Control 00006549 Signatura 006539/239 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | [Carro de helados en la Glorieta] | Fechas: | 1950 - 1965 1950 | | Pieza | | N.Control 00038702 Signatura 003507 Arxiu Fototeca | |
|
| 8 | | | [Carro de Helados Imperio] | Fechas: | 1950 - 1960 1950 | | Pieza | | N.Control 00038704 Signatura 003509 Arxiu Fototeca | |
|
| 9 | | | [Carro de Helados Imperio] | Fechas: | 1950 - 1960 1950 | | Pieza | | N.Control 00038703 Signatura 003508 Arxiu Fototeca | |
|
| 10 | | | [Carro de helados Visedo de Ibi] | Fechas: | 1952 1952 | Autor: | Vicens Pérez, José | | Pieza | | N.Control 00039077 Signatura 003882 Arxiu Fototeca | |
|
| 11 | | | Comercio de turrones, confitería y heladería ´Sobrinos de Juan Antonio Ramos, S. L.´ : San Nicolás, 10 | Fechas: | 05/03/1955 - 16/11/1960 05/03/1955 | Productor/es: | López Sirvent, Constantino
| | Expediente | | N.Control 00006063 Signatura 006538/220 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Confitería y heladería : Cid, 38 | Fechas: | 13/04/1964 - 11/06/1965 13/04/1964 | Productor/es: | Sola Jorquera, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007535 Signatura 006546/059 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Decorar portada tienda : Avenida José Antonio, 22 | Fechas: | 14/03/1969 - 15/04/1969 14/03/1969 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Francés Vañó, José
| | Expediente | | N.Control 00003940 Signatura 006507/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Elaboración y venta de helados : Alzamora, 20 | Fechas: | 03/07/1956 - 02/10/1956 03/07/1956 | Productor/es: | Pérez Ruiz, Manuel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012844 Signatura 003904/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Elaboración y venta horchatas, helados (instalación y ampliaciones) : Av. General Mola, 28 | Fechas: | 17/04/1954 - 30/01/1958 17/04/1954 | Productor/es: | Vañó Francés, Álvaro López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012752 Signatura 003902/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Francisco Enrique Masiá Lloréns,vecino de Jijona, contra José Vicente Soler Calvo por impago de helados | Fechas: | 23/06/1908 - 27/06/1908 23/06/1908 | Productor/es: | Gomis Llorens, Juan, Juez Municipal Soler Calvo, José Vicente Masiá Llorens, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Xixona | | N.Control 00081985 Signatura 010273/022 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | [Heladera María Moltó] | Fechas: | 1960 - 1970 1960 | | Pieza | | N.Control 00038799 Signatura 003604 Arxiu Fototeca | |
|
| 18 | | | Heladería : Isabel la Católica, 15 | Fechas: | 05/03/1955 - 14/12/1960 05/03/1955 | Productor/es: | Martínez Vañó, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00006062 Signatura 006538/219 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Heladería : José Antonio, 45 | Fechas: | 20/05/1952 - 21/06/1952 20/05/1952 | Productor/es: | Llorca Salvadora, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00005775 Signatura 006537/233 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Heladería : Santo Tomás, 3 | Fechas: | 05/07/1948 - 13/08/1948 05/07/1948 | Productor/es: | Vañó Francés, Álvaro
| | Expediente | | N.Control 00009477 Signatura 007513/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|