N.Control 00021741 Signatura 005581/012 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
2
Ampliación fábrica de bebidas gaseosas : Avenida de José Antonio, 21
Fechas:
31/03/1964 - 16/01/1965 31/03/1964
Productor/es:
Martínez Vañó, Francisco Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
Expediente
N.Control 00012806 Signatura 003903/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
3
Ampliar planta baja : Cid, 33
Fechas:
03/08/1968 - 05/09/1968 03/08/1968
Productor/es:
Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Bonet Barrachina, Joaquín
Expediente
N.Control 00003862 Signatura 006501/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
4
Café licor suministrado a las comparsas : 1944-1946
Fechas:
1936 - 1946 1936
Expediente
N.Control 00028280 Signatura 005404/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
5
Denuncia daños industria bebidas carbónicas : Doctor Sempere, 37
Fechas:
22/11/1967 - 30/01/1968 22/11/1967
Productor/es:
Reig Sarañana, José Vallcanera Juan, María Desamparados
Expediente
N.Control 00011222 Signatura 007471/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
6
Elaboración bebidas gaseosas : Anselmo Aracil, 10
Fechas:
11/07/1903 - 06/08/1903 11/07/1903
Expediente
N.Control 00014443 Signatura 011490/031 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
7
Electromotor en fábrica de gaseosas : San Quintín, chaflán San Isidro
Fechas:
31/12/1922 - 09/02/1923 31/12/1922
Productor/es:
Martínez Seguí, Francisco
Expediente
N.Control 00014145 Signatura 011485/061 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
8
Electromotor para fábrica de limonadas gaseosas : Plaza Constitución, 32
Fechas:
18/11/1914 - 14/01/1915 18/11/1914
Productor/es:
Pastor Valls, Camilo Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
Expediente
N.Control 00014806 Signatura 011494/052 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
9
Electromotor y motor a gas pobre en fábrica de hielo : San Quintín
Fechas:
06/03/1923 - 19/03/1923 06/03/1923
Productor/es:
Martínez Seguí, Francisco Abad Carbonell, José, Ingeniero
Expediente
N.Control 00014146 Signatura 011485/062 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
10
Fábrica de bebidas carbónicas : Doctor Sempere, 37
Fechas:
17/09/1962 - 06/11/1962 17/09/1962
Productor/es:
Reig Sarañana, José Giménez Boronat, Alejandro, Perito Industrial
Expediente
N.Control 00010215 Signatura 007437/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
11
Fábrica de bebidas carbónicas : Camino del Chorrador, s/n
Fechas:
23/02/1965 - 09/06/1965 23/02/1965
Productor/es:
Pastor Gisbert, Rafael
Expediente
N.Control 00010896 Signatura 007457/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
12
Fábrica de hielo ´La Bohemia´ : San Isidro, 28
Fechas:
31/08/1957 - 28/05/1958 31/08/1957
Productor/es:
Martínez Vañó, Ernesto
Expediente
N.Control 00006574 Signatura 006540/043 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
13
Fábrica para la elaboración de vino : Pintor Cabrera, 95
Fechas:
16/09/1950 - 11/12/1950 16/09/1950
Productor/es:
Balaguer Senabre, Juan
Expediente
N.Control 00005465 Signatura 006536/248 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
14
[Familia propietaria de la fábrica de limonadas y sifones ubicada en el callejón de Don Simón]
Fechas:
1920 1920
Pieza
N.Control 00043455 Signatura 08349 Arxiu Fototeca
15
Humedades que ocasiona la fábrica de bebidas refrescantes y gaseosas ´La Rosa´ de José Reig Sarañana : Doctor Sempere, 37
Fechas:
25/02/1972 - 14/03/1972 25/02/1972
Productor/es:
Vallcanera Juan, María Desamparados Gisbert Santonja, María Reig Sarañana, José García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
Expediente
N.Control 00004767 Signatura 007435/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
16
Industria elaboración vinos (instalación maquinaria y motores) : Beato Juan de Ribera, 66
Fechas:
06/02/1950 - 30/04/1951 06/02/1950
Productor/es:
Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
Expediente
N.Control 00013250 Signatura 003910/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
17
Industria elaboración vinos (instalación maquinaria y motores) : Pintor Cabrera, 95 (81)
Fechas:
29/09/1950 - 08/05/1951 29/09/1950
Productor/es:
Balaguer Senabre, Juan Terol Peidro, José, Técnico Industrial
Expediente
N.Control 00013092 Signatura 003908/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
18
Instalar motores en fábrica de limonadas : Avenida José Antonio, s/n (Edificio Tomasa 17)