| 1 | | | Abrir hueco en fachada edificio industrial : Arzobispo Doménech, 7 | Fechas: | 15/05/1978 - 04/09/1978 15/05/1978 | Productor/es: | Alberola Coloma, Alfredo Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022393 Signatura 011549/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Abrir hueco en valla de taller `Foradia` : Mosén Vicent Albors, 6 | Fechas: | 11/03/1986 - 06/08/1986 11/03/1986 | Productor/es: | Aracil Ferrer, Remigio Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023240 Signatura 011636/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Abrir hueco en valla para acceso local : Isaac Peral, 16 | Fechas: | 11/05/1982 - 23/03/1982 11/05/1982 | Productor/es: | Monllor Castelló, Rita Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022832 Signatura 011594/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Abrir puerta : Avenida de Elche, 45 | Fechas: | 02/07/1984 - 30/07/1984 02/07/1984 | Productor/es: | Agulló Albors, José Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023121 Signatura 011618/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Acondicionamiento taller metalúrgico para discoteca `Palladium` : Prolongación Oliver, frente Campo del Collao | Fechas: | 21/08/1985 - 09/03/1987 21/08/1985 | Productor/es: | Ferrándiz Insa, Juan Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023217 Signatura 011632/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliación almacén : Calle Carrasqueta, 11 | Fechas: | 14/11/1979 - 03/12/1981 14/11/1979 | Productor/es: | Sirvent Monllor, Julio Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022561 Signatura 011563/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Ampliación casa : Alberri, 12 | Fechas: | 25/04/1977 - 17/11/1977 25/04/1977 | Productor/es: | Navarro Luque, José Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022271 Signatura 011532/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Ampliación casa : Olivar, 46 | Fechas: | 27/04/1977 - 26/11/1977 27/04/1977 | Productor/es: | Llinares Ferri, Antonio Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022269 Signatura 011532/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Ampliación con dos locales en el grupo de 66 viviendas de renta limitada subvencionada : Calles de Pelayo, Juan de Juanes y Cisneros | Fechas: | 04/12/1970 - 14/01/1971 04/12/1970 | Productor/es: | Pérez Segura, Fernando, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Canet Jordá, Norberto
| | Expediente | | N.Control 00004094 Signatura 009140/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación de almacén anejo a vivienda unifamiliar : Carrasqueta / Olivar / Explanación Ferrocarril | Fechas: | 07/03/1983 - 29/10/1986 07/03/1983 | Productor/es: | Cabrera Sellés, Joaquín Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022910 Signatura 011603/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Ampliación de altillo en almacén : Calle dels Plans | Fechas: | 20/10/1982 - 16/03/1983 20/10/1982 | Productor/es: | Montava Mestre, Manuela Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022878 Signatura 011599/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Ampliación de las obras de reforma : Joan Martorell, 12 | Fechas: | 27/09/1972 - 07/11/1972 27/09/1972 | Productor/es: | Monllor Martí, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Sempere Arqués, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00004280 Signatura 009159/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Ampliación de las oficinas edificio industrial : Arzobispo Doménech, 7 | Fechas: | 16/11/1975 - 30/12/1975 16/11/1975 | Productor/es: | Monllor Martí, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Alberola Coloma, Alfredo
| | Expediente | | N.Control 00004622 Signatura 009212/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Ampliación de un hueco en planta baja para garaje : Calle Alta, 16 | Fechas: | 06/07/1982 - 30/09/1982 06/07/1982 | Productor/es: | García Muñoz, Manuel Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022847 Signatura 011595/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Ampliación de vivienda : Fontanella, 2 | Fechas: | 21/07/1976 - 22/03/1978 21/07/1976 | Productor/es: | Esteve Llinares, Juan Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022344 Signatura 011542/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Ampliación de vivienda : Oliver, 40 | Fechas: | 13/01/1983 - 08/07/1983 13/01/1983 | Productor/es: | Llinares Aznar, Ramón Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022906 Signatura 011602/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Ampliación de vivienda unifamiliar : Doctor Guerau, 29 | Fechas: | 31/01/1983 - 28/02/1983 31/01/1983 | Productor/es: | Vidal Juan, Rafael Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022901 Signatura 011602/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Ampliación edificio en construcción del grupo de 90 viviendas y locales comerciales : Santa Rosa | Fechas: | 28/03/1978 - 22/06/1978 28/03/1978 | Productor/es: | Cantó Boronat, José Viedma Dutrus, Eugenio, Arquitecto Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022386 Signatura 011548/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Ampliación edificio industrial : Caseta Corbí, 21 | Fechas: | 02/10/1979 - 05/09/1980 02/10/1979 | Productor/es: | Ganga Villanueva, Juan Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022590 Signatura 011566/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliación edificio industrial : Calle Alicante, s/n | Fechas: | 20/12/1977 - 10/04/1978 20/12/1977 | Productor/es: | Pascual Albero, Rafael Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022327 Signatura 011539/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|