| 1 | | | [Accidente de un vehículo en el pont de Sant Jordi] | Fechas: | 1953 - 1960 1953 | | Pieza | | N.Control 00044362 Signatura 009261 Arxiu Fototeca | |
|
| 2 | | | Accidente laboral chófer e incumplimiento patrono del Código del Trabajo | Fechas: | 31/05/1932 - 03/06/1932 31/05/1932 | Productor/es: | Espejo García, Miguel Escoda Romá, José
| | Expediente | | N.Control 00021701 Signatura 005562/034 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Agencia de transportes : Carretera de Alicante, s/n | Fechas: | 14/09/1967 - 17/04/1968 14/09/1967 | Productor/es: | Guillem Lloréns, Vicente Gómez Muñoz, Jesús, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011190 Signatura 007468/043 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Agencia de transportes : Generalísimo, 53 | Fechas: | 19/05/1949 - 27/08/1949 19/05/1949 | Productor/es: | Sempere Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005274 Signatura 006536/067 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Agencia de transportes : Arzobispo Doménech, s/n | Fechas: | 29/09/1973 - 04/02/1974 29/09/1973 | Productor/es: | Brotóns Micó, Juan
| | Expediente | | N.Control 00008734 Signatura 009235/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Agencia de transportes : José Antonio, 23 | Fechas: | 04/12/1953 - 23/12/1953 04/12/1953 | Productor/es: | Ferri Francés, Francisco Adrián
| | Expediente | | N.Control 00005957 Signatura 006538/120 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Agencia de transportes : Generalísimo, 39 | Fechas: | 08/07/1954 - 07/10/1954 08/07/1954 | Productor/es: | Llin Tormo, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006007 Signatura 006538/167 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Agencia de transportes : Entenza, 40 | Fechas: | 10/08/1967 - 14/09/1967 10/08/1967 | Productor/es: | Miró Esteve, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007953 Signatura 006549/111 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Agencia de transportes : República Dominicana, s/n | Fechas: | 29/09/1973 - 10/12/1973 29/09/1973 | Productor/es: | Sempere Corbí, José
| | Expediente | | N.Control 00008733 Signatura 009235/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Agencia de transportes : Lope de Vega, 10 | Fechas: | 26/01/1970 - 04/02/1970 26/01/1970 | Productor/es: | Gisbert Monerris, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00008654 Signatura 006553/123 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Agencia de transportes `Viuda de Tadeo Juan` : San Luis Bertrán, s/n | Fechas: | 30/05/1968 - 12/11/1968 30/05/1968 | Productor/es: | Juan Rico, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008913 Signatura 007508/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Agencia de transportes ´Aleblay´ : Calle Valencia, 100 | Fechas: | 10/07/1968 - 25/09/1968 10/07/1968 | Productor/es: | Torres Alonso, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008214 Signatura 006552/056 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Agencia de transportes ´Comercial de Suministros y Transportes, S. A.´ : Oliver, 14 | Fechas: | 08/02/1950 - 13/05/1950 08/02/1950 | Productor/es: | Torres Bonastre, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00005357 Signatura 006536/147 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Agencia de transportes ´La Camerana´ : Entenza, 71 | Fechas: | 18/11/1953 - 16/12/1953 18/11/1953 | Productor/es: | Montero Morales, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00005951 Signatura 006538/115 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Agencia de transportes, `Mateu-Mateu, S.A.` : General Mola, ,69 | Fechas: | 15/12/1970 - 30/04/1971 15/12/1970 | Productor/es: | Quintana Díaz, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00009075 Signatura 009225/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Agencia de transportes, `Transportes Serpis, S.L.` : Alicante, s/n | Fechas: | 31/12/1970 - 16/04/1971 31/12/1970 | Productor/es: | Gandía Gisbert, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00009073 Signatura 009225/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Agencia de ´Transportes Andaluces´ : San Jorge, 21 | Fechas: | 21/08/1952 - 17/09/1952 21/08/1952 | Productor/es: | Mullor Pascual, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005810 Signatura 006537/265 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Agencia de ´Transportes Llin´ : Santo Tomás, 11 | Fechas: | 07/06/1954 - 17/07/1954 07/06/1954 | Productor/es: | Llin Ripoll, María
| | Expediente | | N.Control 00005998 Signatura 006538/158 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Agencia transportes (legalización) : Isabel La Católica, 4 | Fechas: | 25/05/1959 - 25/11/1959 25/05/1959 | Productor/es: | Juliá Vilaplana, José
| | Expediente | | N.Control 00006757 Signatura 006541/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Ampliación de oficinas de agencia de transportes ´Sixto Zaragoza´ : General Mola, 49 | Fechas: | 21/09/1971 - 04/11/1971 21/09/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Zaragoza Vilaplana, Sixto
| | Expediente | | N.Control 00004179 Signatura 009146/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|