| 1 | | | Almacén de frutas : Joaquín Sorolla, 26 | Fechas: | 00/04/1975 - 24/10/1975 00/04/1975 | Productor/es: | Mora Martínez, Joaquín Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012673 Signatura 003900/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Almacén de frutas (legalización) : Gonzalo Barrachina, 4 y Cid, 61 | Fechas: | 11/12/1959 - 21/01/1961 11/12/1959 | Productor/es: | Avaria Muñoz, Luis
| | Expediente | | N.Control 00006823 Signatura 006541/073 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Almacén de frutas y hortalizas : Entenza, 13 | Fechas: | 16/08/1961 - 21/06/1963 16/08/1961 | Productor/es: | Gandía Casanova, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00005026 Signatura 006535/132 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Almacén patatas y frutas secas : Valencia, 42 | Fechas: | 02/10/1971 - 28/10/1971 02/10/1971 | Productor/es: | Gil Soriano, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00008477 Signatura 006555/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Cámara de maduración de frutas : Pintor Plácido Francés, 2, entrada por Cid, s/n | Fechas: | 30/03/1968 - 24/08/1968 30/03/1968 | Productor/es: | Nadal Sivera, Francsico
| | Expediente | | N.Control 00008894 Signatura 007508/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Cámara de maduración de frutas : Pintor Plácido Francés, 2, entrada por Cid, s/n | Fechas: | 30/03/1968 - 24/08/1968 30/03/1968 | Productor/es: | Nadal Sivera, Francsico Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013174 Signatura 003909/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Cambio de nombre mayorista de frutas : Arzobispo Doménech, 4 | Fechas: | 22/12/1989 - 13/11/1990 22/12/1989 | Productor/es: | Gandía Casanova, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00064345 Signatura 011777/059 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Edificio con instalación frigorífica para conservación de frutas : San Eloy, 9 | Fechas: | 18/03/1967 - 22/09/1967 18/03/1967 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Férriz Hernández, Jerónimo, Ingeniero agrónomo Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00003717 Signatura 006494/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Instalar cámaras frigoríficas almacén frutas : Avenida José antonio, 10 (18) | Fechas: | 24/02/1953 - 21/07/1954 24/02/1953 | Productor/es: | Lloréns Coderch, Adolfo Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012803 Signatura 003903/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Molestias que ocasionan unas cámaras frigoríficas de un almacén de frutas : Cid, 29 | Fechas: | 06/09/1973 - 14/02/1975 06/09/1973 | Productor/es: | Colomina Bodí, Ricardo Aznar García, Eduardo García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004829 Signatura 009240/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Rótulo almacén de plátanos de José Ortiz : Avenida Canalejas, 61 | Fechas: | 25/10/1934 - 16/11/1934 25/10/1934 | | Expediente | | N.Control 00019862 Signatura 005689/056 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Traspaso almacén frutas : José Antonio, 12 (18) | Fechas: | 24/02/1955 - 17/09/1960 24/02/1955 | Productor/es: | Blanes Jordá, Marino Lloréns Coderch, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00006883 Signatura 006541/133 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Traspaso y sustitución de maquinaria de almacén de frutas : Cid, 29 | Fechas: | 17/11/1973 - 27/05/1974 17/11/1973 | Productor/es: | Aznar García, Eduardo
| | Expediente | | N.Control 00009244 Signatura 009229/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Venta al por mayor de frutas y verduras | Fechas: | 28/02/1954 - 09/04/1954 28/02/1954 | Productor/es: | Miró Vilaplana, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00009507 Signatura 007513/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Venta al por mayor frutas y legumbres (denegada) : José Antonio, 18 | Fechas: | 01/04/1970 - 01/09/1970 01/04/1970 | Productor/es: | Moltó Lloréns, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00009623 Signatura 007513/160 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Venta frutas al por mayor : Cid, 29 | Fechas: | 13/11/1968 - 18/12/1968 13/11/1968 | Productor/es: | Avaria Muñoz, Luis
| | Expediente | | N.Control 00008247 Signatura 006552/089 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Venta frutos secos : San Nicolás, 163 | Fechas: | 28/12/1962 - 10/07/1963 28/12/1962 | Productor/es: | Martínez Aguirre, Eulogio
| | Expediente | | N.Control 00007408 Signatura 006545/072 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|