| 1 | | | 245$a Ampliar ático edificio en construcción : Rigoberto Albors, Diego Fernandez Montañes y Juan Canto | Fechas: | 28/07/1977 - 13/03/1980 28/07/1977 | Productor/es: | Peris Gómez, José M., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022284 Signatura 011535/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | 245$a Anteproyectos remodelación (2º desestimado, 3º aprobado) : Manzana entre Rigoberto Albors, Diego Fernández Montañés y Juan Cantó | Fechas: | 18/09/1972 - 08/01/1973 18/09/1972 | Productor/es: | Ferri Quilis, Ramón Peris Gómez, José M., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00011315 Signatura 007472/050 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Aparcamiento de turismos : Marcial, 11 | Fechas: | 21/03/1970 - 10/05/1971 21/03/1970 | Productor/es: | Ferri Quilis, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00009064 Signatura 007512/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Aparcamiento vehículos : Rigoberto Albors, 4 | Fechas: | 29/11/1974 - 02/10/1978 29/11/1974 | | Expediente | | N.Control 00009338 Signatura 009232/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Construcción 48 viviendas y locales comerciales : Calle Valencia | Fechas: | 15/02/1980 - 14/02/1984 15/02/1980 | Productor/es: | Fuster Ferre, Francisco Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022663 Signatura 011574/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Construcción cinco edificios con 70 viviendas subvencionadas y 9 locales comerciales : Calles de Pelayo, Oliver y Cisneros | Fechas: | 22/01/1965 - 20/02/1965 22/01/1965 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferri Quilis, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00003454 Signatura 006479/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construcción de 4 edificios de viviendas y locales comerciales : Marcial, 11 y 13, y Joaquín Sorolla, 12 y 14 | Fechas: | 03/02/1967 - 29/03/1967 03/02/1967 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00013635 Signatura 003916/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construcción edificio viviendas : confluencia José Antonio Elola, Espronceda y Pintor Cabrera | Fechas: | 04/05/1966 - 14/06/1966 04/05/1966 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferri Quilis, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00003580 Signatura 006488/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir 51 viviendas subvencionadas y 11 locales : Musico Carbonell | Fechas: | 07/08/1972 - 21/11/1972 07/08/1972 | Productor/es: | Valero, José Luis, Arquitecto Rico, David, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00004283 Signatura 009159/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Construir 62 viviendas subvencionaldas y locales : Músico Gonzalo Blanes y Músico Carbonell | Fechas: | 24/02/1972 - 07/04/1972 24/02/1972 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00004216 Signatura 009153/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | 245$a Construir 78 vivienda de renta limitada subvencionada y locales : Santa Rosa | Fechas: | 08/05/1969 - 06/08/1969 08/05/1969 | Productor/es: | Cervero Barbolla, Fernando, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00004038 Signatura 006515/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir 94 vivienda de renta limitada subvencionada y locales : Santa Rosa | Fechas: | 28/02/1969 - 19/05/1969 28/02/1969 | Productor/es: | Cervero Barbolla, Fernando, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00003951 Signatura 006507/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Desmonte solar y deslinde propiedad : Músico Gonzalo Blanes, junto depósito agua Bellavista | Fechas: | 14/02/1975 - 16/04/1975 14/02/1975 | | Expediente | | N.Control 00011366 Signatura 009217/039 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Muro de medianera de excesiva altura : Marcial, 5; Santa Rosa, 20, y Joaquín Sorolla, 4 al 10 | Fechas: | 26/01/1970 - 15/09/1970 26/01/1970 | Productor/es: | Jordá Castañer, Rodolfo Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00013693 Signatura 007500/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Proyecto de edificio para viviendas y aparcamiento : Rigoberto Albors, Diego Fernandez Montañes y Juan Canto | Fechas: | 00/12/1973 - 10/01/1974 00/12/1973 | Productor/es: | Peris Gómez, José M., Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00004416 Signatura 009173/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Solar : Santa Rosa, s/n | Fechas: | 28/08/1968 - 31/08/1968 28/08/1968 | Productor/es: | Ferri Quilis, Ramón Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00013655 Signatura 007497/055 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Solar para construir grupo de 62 viviendas subvencionadas : Marcial, Plaza Jaime el Conquistador y Joaquín Sorolla | Fechas: | 22/11/1967 - 28/11/1967 22/11/1967 | Productor/es: | Ferri Quilis, Ramón Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00013594 Signatura 007497/039 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|