| 1 | | | Certificación urbanística de que el nº 37 de San José está dentro del Casco Antiguo | Fechas: | 06/03/1987 - 31/03/1987 06/03/1987 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011755 Signatura 003831/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Certificado calificación y servicios urbanísticos del solar : Entenza, 115 | Fechas: | 30/11/1979 - 11/01/1980 30/11/1979 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011536 Signatura 003809/067 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Certificado calificación y servicios urbanísticos solar : Maestro José Ribera Montes, 33 | Fechas: | 10/10/1977 - 11/11/1977 10/10/1977 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011503 Signatura 003809/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Certificado calificación y servicios urbanísticos solar : Maestro José Ribera Montes, chaflán Eslava | Fechas: | 27/06/1977 - 05/07/1977 27/06/1977 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011497 Signatura 003809/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Certificado calificación y servicios urbanísticos solar : Maestro José Ribera Montes, chaflán Eslava | Fechas: | 27/06/1977 - 05/07/1977 27/06/1977 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011492 Signatura 003809/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Certificado calificación y servicios urbanísticos solar : Maestro José Ribera Montes | Fechas: | 20/07/1978 - 12/08/1978 20/07/1978 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00011519 Signatura 003809/050 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Construcción 11 viviendas de protección oficial y locales comerciales : Saurina de Entenza, 115 | Fechas: | 07/03/1980 - 11/04/1981 07/03/1980 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022605 Signatura 011567/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Construcción 12 viviendas de protección oficial y locales comerciales : Saurina de Entenza, 109 y 111 | Fechas: | 28/01/1981 - 10/12/1981 28/01/1981 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022689 Signatura 011576/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Construcción 16 viviendas de protección oficial y locales : Maestro José Ribera Montes, 33 | Fechas: | 07/06/1977 - 10/06/1980 07/06/1977 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022235 Signatura 011530/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Construcción 16 viviendas de protección oficial y locales comerciales : Oliver | Fechas: | 23/03/1981 - 20/01/1984 23/03/1981 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022706 Signatura 011578/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Construcción 30 viviendas protegidas, locales y sótano : Maestro J. Ribera Montes, 35, chaflán Eslava, 20 | Fechas: | 27/04/1978 - 20/11/1981 27/04/1978 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022373 Signatura 011546 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Construir 2 edificios con 16 viviendas subvencionadas y 3 locales comerciales : Joaquín Sorolla, 18 y 20 | Fechas: | 22/02/1964 - 10/03/1964 22/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00003318 Signatura 006474/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir 8 viviendas protegidas y locales : Cisneros | Fechas: | 18/02/1985 - 29/02/1988 18/02/1985 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Doménech Pastor, Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023236 Signatura 011635/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Construir dos edificios con 21 viviendas subvencionadas y locales comerciales : Jacinto Ruiz, s/n | Fechas: | 03/03/1971 - 01/04/1971 03/03/1971 | Productor/es: | Soler Lluch, Pablo, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00004129 Signatura 009141/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Construir edificio con 15 viviendas subvencionadas y locales comerciales : Murillo, chaflán a Bretón | Fechas: | 09/03/1970 - 13/05/1969 09/03/1970 | Productor/es: | Soler Lluch, Pablo, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00004026 Signatura 006514/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Demolición edificio : Doña Saurina de Entenza, 109-111 | Fechas: | 02/10/1979 - 11/07/1981 02/10/1979 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022550 Signatura 011563/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Derribo edificio : Luis Braille y Castalla | Fechas: | 11/10/1982 - 07/04/1983 11/10/1982 | Productor/es: | Ciscar Dalmau, José Serrano Rubio, Francisco, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022879 Signatura 011599/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|