| 1 | | | Ampliación edificio : Carrascal (Batoi) | Fechas: | 30/11/1967 - 31/01/1968 30/11/1967 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003794 Signatura 006497/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación industria panificadora : Carrascal, s/n | Fechas: | 31/03/1966 - 25/04/1967 31/03/1966 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00011059 Signatura 007464/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliar edificio-almacén : Sotarroni, 6 | Fechas: | 06/03/1975 - 17/04/1975 06/03/1975 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004552 Signatura 009198/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Construcción edificio : Carrascal de la Barriada de Batoy, s/n | Fechas: | 31/10/1963 - 04/12/1963 31/10/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003276 Signatura 006469/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Elevar una planta : Carrascal | Fechas: | 16/06/1964 - 08/07/1964 16/06/1964 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003377 Signatura 006476/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Industria panificadora : Carrascal, s/n | Fechas: | 01/07/1964 - 12/01/1965 01/07/1964 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00011955 Signatura 003884/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Traslado panadería : Pizarro, 5, desde Santa Rosa, 31 | Fechas: | 16/11/1971 - 13/07/1972 16/11/1971 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008491 Signatura 006555/052 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Traspaso panadería : Santa Rosa, 31 | Fechas: | 06/11/1971 - 13/11/1971 06/11/1971 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio Nácher Tormo, María
| | Expediente | | N.Control 00008490 Signatura 006555/051 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Traspaso panadería : Santa Rosa, 31 | Fechas: | 06/11/1971 - 13/11/1971 06/11/1971 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio Nácher Tormo, María
| | Expediente | | N.Control 00008489 Signatura 006555/050 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Traspaso venta pan y bollos : Caramanchel, 22 | Fechas: | 27/10/1970 - 14/11/1970 27/10/1970 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio Carbonell Borja, Ángeles
| | Expediente | | N.Control 00008372 Signatura 006554/074 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Venta pan y bollos : Carrascal, s/n | Fechas: | 14/04/1964 - 20/10/1964 14/04/1964 | Productor/es: | Corbí Sellés, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007534 Signatura 006546/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|