| 1 | | | Ampliación taller de manufacturas de plástico : Alicante, 36 | Fechas: | 14/08/1962 - 07/12/1962 14/08/1962 | Productor/es: | Matarredona Llopis, Gonzalo Moncho Seguí, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010207 Signatura 007437/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construir edificio : Olivar, s/n | Fechas: | 31/09/1963 - 04/11/1963 31/09/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Moncho Seguí, Antonio Matarredona Llopis, Gonzalo
| | Expediente | | N.Control 00003248 Signatura 006469/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Taller de manufacturas de plástico : Alicante, 36 | Fechas: | 08/03/1961 - 19/06/1961 08/03/1961 | Productor/es: | Matarredona Llopis, Gonzalo Moncho Seguí, Antonio Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012903 Signatura 003905/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Traslado y ampliación de industria de plásticos : Girón, 5 | Fechas: | 29/09/1962 - 19/04/1963 29/09/1962 | Productor/es: | Moncho Seguí, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010340 Signatura 007439/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Traslado y ampliación manufacturas de plástico : Olivar, s/n, desde Alicante, 36 | Fechas: | 15/01/1964 - 10/12/1964 15/01/1964 | Productor/es: | Moncho Seguí, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010680 Signatura 007450/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Traslado y ampliación manufacturas de plástico : Olivar, s/n, desde Alicante, 36 | Fechas: | 15/01/1964 - 10/12/1964 15/01/1964 | Productor/es: | Moncho Seguí, Antonio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012974 Signatura 003906/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|