| 1 | | | Ampliación edificio industrial : Partida Sembenet Bajo | Fechas: | 22/01/1981 - 14/04/1981 22/01/1981 | Productor/es: | Miró Miró, Julio Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022694 Signatura 011577/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Ampliar edificio industrial de ´Miró y Borrás, S. L.´ : Polígono Sembenet | Fechas: | 08/11/1971 - 23/12/1971 08/11/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Miró Miró, Antonio Miró Miró, Julio Borrás Botella, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00004186 Signatura 009146/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Buñolería : San Lorenzo, 6 | Fechas: | 24/08/1943 - 31/05/1944 24/08/1943 | Productor/es: | Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00004969 Signatura 006535/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Buñolería : San Lorenzo, 6 | Fechas: | 17/08/1943 - 31/08/1943 17/08/1943 | Productor/es: | Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00004963 Signatura 006535/074 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Cambio de titularidad por fusión de industrias de tejidos y pegamentos : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 07/03/1966 - 24/03/1966 07/03/1966 | Productor/es: | Borrás Botella, Enrique Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00011028 Signatura 007463/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construcción edificio industrial : Poligono Sembenet | Fechas: | 14/04/1967 - 25/09/1967 14/04/1967 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Miró Miró, Antonio Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00003725 Signatura 006494/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir hipogeo en la parcela nº 69 : Cementerio municipal | Fechas: | 20/02/1963 - 11/05/1963 20/02/1963 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00003186 Signatura 006464/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Industria pegamentos industriales (traslado y ampliación) : Ingeniero Vilaplana, 2, desde Churruca, s/n | Fechas: | 29/12/1957 - 17/12/1958 29/12/1957 | Productor/es: | Miró Miró, Julio Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012563 Signatura 003897/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Pegamentos industriales : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 07/01/1958 - 22/12/1958 07/01/1958 | Productor/es: | Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00006614 Signatura 006540/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Traspaso buñolería : San Lorenzo, 6 | Fechas: | 15/05/1956 - 28/05/1956 15/05/1956 | Productor/es: | Rico Mira, Isidro Miró Miró, Julio
| | Expediente | | N.Control 00006246 Signatura 006539/094 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|