| 1 | | | Ampliación aulas colegio Salesiano ´San Vicente Ferrer´ : Plaza de Mosén Jusep, 1 | Fechas: | 12/05/1970 - 09/10/1971 12/05/1970 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00004146 Signatura 009144/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación cocina en vivienda particular : Collao, 8 | Fechas: | 12/04/1976 - 08/06/1976 12/04/1976 | Productor/es: | Valdés Alcaraz, Mariana Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022037 Signatura 011512/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Ampliación de local : Tosals y Molins, 68 | Fechas: | 13/10/1967 - 30/11/1967 13/10/1967 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Peralta Pastor, Antonio Cano Fuster, Rosa
| | Expediente | | N.Control 00003777 Signatura 006496/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación de vivienda : Laureado Carbonell, 31 | Fechas: | 30/12/1975 - 05/06/1976 30/12/1975 | Productor/es: | Miralles Cascant, Camilo Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022029 Signatura 011510/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliación edificio industrial : Camino del Chorrador | Fechas: | 21/05/1971 - 10/01/1972 21/05/1971 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Esplugues Cardona, Juan
| | Expediente | | N.Control 00004152 Signatura 009144/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliación parte posterior edificio (Filà Magenta) : Echegaray, 3 | Fechas: | 03/09/1973 - 09/11/1973 03/09/1973 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00004382 Signatura 009168/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Ampliación vivienda unifamiliar : Maestro Laporta | Fechas: | 05/04/1965 - 25/06/1965 05/04/1965 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00003518 Signatura 006483/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliar en su parte posterior edificio : San Nicolás, 73 | Fechas: | 22/06/1973 - 06/09/1973 22/06/1973 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Peralta Pastor, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004336 Signatura 009166/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Ampliar nave industrial de ´Talleres Mediel´ : Calderón, 2 | Fechas: | 27/11/1974 - 27/02/1975 27/11/1974 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Moltó Pascual, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00004502 Signatura 009197/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Ampliar vivienda : Enrique Hernández, 3 | Fechas: | 28/03/1972 - 03/10/1972 28/03/1972 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Conca Botella, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00004264 Signatura 009158/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Anteproyecto contrucción 36 viviendas y urbanización zona (denegada) : Partida Riquer Bajo, finca El Romeral | Fechas: | 27/01/1966 - 28/02/1966 27/01/1966 | Productor/es: | Tolsá Baldó, José Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00011007 Signatura 007462/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Apertura de hueco en fachada principal : San Nicolás, 73 | Fechas: | 03/12/1973 - 14/01/1974 03/12/1973 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Peralta Pastor, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004409 Signatura 009171/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Construcción de una vivienda unifamiliar : Partida El Regadiu | Fechas: | 15/03/1973 - 05/11/1973 15/03/1973 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Bataller Santamaría, José
| | Expediente | | N.Control 00004361 Signatura 009166/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Construcción 10 viviendas subvencionadas y dos locales : Luis Braille | Fechas: | 07/09/1966 - 07/11/1966 07/09/1966 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vicens Oriola José
| | Expediente | | N.Control 00003636 Signatura 006491/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construcción 14 viviendas y locales comerciales : Avinguda del País Valencià, 7 y 9 | Fechas: | 17/07/1981 - 21/02/1984 17/07/1981 | Productor/es: | Ilario Frau, Francisco Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022743 Signatura 011583/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Construcción chalet (denegada) : Finca Baradello Gelat | Fechas: | 18/12/1975 - 30/09/1978 18/12/1975 | Productor/es: | Peña León, Ángel Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022418 Signatura 011550/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Construcción cinco viviendas y local : Girón | Fechas: | 20/04/1976 - 17/07/1976 20/04/1976 | Productor/es: | Soriano Rodríguez, Rafael Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022069 Signatura 011514/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Construcción complejo parroquial Santa Rosa : Juan de Juanes, esquina Cisneros | Fechas: | 10/07/1973 - 07/11/1973 10/07/1973 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Canalejas Madrid, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004374 Signatura 009168/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construcción de 120 viviendas subvencionadas y un local : Tarrasa | Fechas: | 08/02/1969 - 28/02/1969 08/02/1969 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00003927 Signatura 006507/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construcción de 29 viviendas y local : Poeta Arolas | Fechas: | 21/02/1969 - 28/04/1969 21/02/1969 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Serrano Sánchez, Francisco de Paula
| | Expediente | | N.Control 00003917 Signatura 006506/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|