| 1 | | | Cambio titularidad horno y panadería : Calvo Sotelo, 2 y San Bartolomé, 4 | Fechas: | 24/01/1963 - 06/04/1963 24/01/1963 | Productor/es: | Linares Valor, Pilar Bito Olcina, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00007414 Signatura 006545/078 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construir edificio industrial : Las navas, 22 | Fechas: | 12/09/1961 - 16/10/1961 12/09/1961 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Linares Valor, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00003025 Signatura 006458/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir edificio industrial : a espaldas de Las Navas, 18 | Fechas: | 20/09/1961 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Linares Valor, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00069179 Signatura 011810/038 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | Denuncia molestias horno : Paseo Calvo Sotelo, 2 | Fechas: | 30/06/1966 - 15/10/1966 30/06/1966 | Productor/es: | Linares Valor, Pilar Boronat Lloréns, Delfina
| | Expediente | | N.Control 00011062 Signatura 007464/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Juicio contra Ángel Climent Bernabeu sobre malos tratos de palabra y obra a Jorge Bito Olcina y Pilar Linares Valor | Fechas: | 20/08/1930 - 14/10/1930 20/08/1930 | Productor/es: | Bito Olcina, Camilo Linares Valor, Pilar Climent Bernabeu, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00096359 Signatura 010729/025 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Traspaso despacho de pan : San Bartolomé, 4 | Fechas: | 14/12/1967 - 05/02/1968 14/12/1967 | Productor/es: | Linares Sirvent, Francisco Linares Valor, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00007955 Signatura 006551/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Traspaso tahona : Paseo Calvo Sotelo, 2 | Fechas: | 14/12/1967 - 01/04/1968 14/12/1967 | Productor/es: | Linares Sirvent, Francisco Linares Valor, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00007956 Signatura 006551/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|