| 1 | | | Almacén de aceites comestibles : San Vicente, 12 (14) | Fechas: | 01/06/1965 - 05/03/1966 01/06/1965 | Productor/es: | Soler Pérez, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012193 Signatura 003889/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Almacén de frutas : Joaquín Sorolla, 26 | Fechas: | 00/04/1975 - 24/10/1975 00/04/1975 | Productor/es: | Mora Martínez, Joaquín Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012673 Signatura 003900/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Almacén de prendas confeccionadas con géneros de punto : Avenida de la Hispanidad, 25 | Fechas: | 00/03/1981 - 11/06/1981 00/03/1981 | Productor/es: | Romero Roldán, Piedad Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012651 Signatura 003900/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Almacén de trapos : Doctor Sempere, 31 | Fechas: | 19/06/1964 - 18/06/1965 19/06/1964 | Productor/es: | Pastor Botella, Emilio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012104 Signatura 003887/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Almacén depósito mercancías : Carretera Alicante, Km. 131,3 | Fechas: | 20/06/1973 - 28/05/1974 20/06/1973 | Productor/es: | Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012919 Signatura 003905/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliación de industria de bollería : General Mola, 19 | Fechas: | 31/03/1964 - 16/01/1965 31/03/1964 | Productor/es: | Seguí Cerdá, Francisco Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012745 Signatura 003901/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación de industria de hormigón vibrado : Carretera de Valencia, s/n | Fechas: | 01/08/1964 - 13/03/1965 01/08/1964 | Productor/es: | Pérez Aura, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012267 Signatura 003890/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación de industria panificadora : Perú, 18 | Fechas: | 00/11/1963 - 02/05/1964 00/11/1963 | Productor/es: | Corbí Francés, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013020 Signatura 003907/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación de taller de cerrajería : San Francisco, 48 | Fechas: | 01/09/1966 - 25/04/1967 01/09/1966 | Productor/es: | Herreros Soria, Pedro Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013410 Signatura 003912/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación de taller de impresión : Perú, 55 | Fechas: | 00/12/1978 - 06/11/1979 00/12/1978 | Productor/es: | Mengual Domínguez, Pascual Luis Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013054 Signatura 003907/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Ampliación de taller de litografía : Avenida del Generalísimo Franco, 64 | Fechas: | 29/02/1964 - 20/01/1965 29/02/1964 | Productor/es: | Jordá Payá, Octavio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013003 Signatura 003906/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliación de una tejeduría a drapaire : San Isidro, 40 | Fechas: | 20/01/1976 - 26/08/1976 20/01/1976 | Productor/es: | Botella Pérez, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013418 Signatura 003912/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Ampliación fábrica de artículos de piel : Plaza Emilio Sala, 3 | Fechas: | 29/02/1964 - 19/01/1965 29/02/1964 | Productor/es: | Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012550 Signatura 003897/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Ampliación fábrica de hielo : Doctor Sempere, 20 | Fechas: | 23/06/1962 - 10/08/1962 23/06/1962 | Productor/es: | Reig Jover, Rafael Palmer Lloréns, Joaquín Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010176 Signatura 007437/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Ampliación fábrica de hilados y tejidos `Payá y Pastor, S. L.` : Azorín, 2 y 4 | Fechas: | 13/03/1964 - 10/05/1965 13/03/1964 | Productor/es: | Payá Jordá, Miguel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00011739 Signatura 003881/056 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Ampliación fábrica de licores en frío : Enrique Hernández, 1 | Fechas: | 14/03/1962 - 16/05/1962 14/03/1962 | Productor/es: | Conca Gisbert, Rafael Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012568 Signatura 003898/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Ampliación fábrica de muebles : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 19/01/1974 - 19/08/1974 19/01/1974 | Productor/es: | Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012565 Signatura 003897/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Ampliación fábrica de tejidos : Entenza, 65 | Fechas: | 18/04/1964 - 11/10/1965 18/04/1964 | Productor/es: | Santonja Payá, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012523 Signatura 003896/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Ampliación fábrica de tejidos : San Juan de Ribera, 8, semisótanos | Fechas: | 07/12/1973 - 21/05/1974 07/12/1973 | Productor/es: | Hidalgo Caballero, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013242 Signatura 003910/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliación fábrica de tejidos : Bellavista, s/n | Fechas: | 30/09/1964 - 21/10/1965 30/09/1964 | Productor/es: | Martí Llorca, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010861 Signatura 007455/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|