| 1 | | | Ampliación bajos : José Antonio, 32 | Fechas: | 31/07/1959 - 11/09/1959 31/07/1959 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00002826 Signatura 006454/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación bajos : José Antonio, 32 | Fechas: | 31/07/1959 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00071454 Signatura 011812/015 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Ampliar edificio en construcción : Pintor Cabrera, 20 | Fechas: | 10/11/1958 - 24/12/1958 10/11/1958 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00002727 Signatura 006453/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliar vivienda entresuelo : Pintor Cabrera, 20 | Fechas: | 08/04/1969 - 26/06/1969 08/04/1969 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00003955 Signatura 006507/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio seis plantas : Pintor Cabrera, 20 | Fechas: | 02/08/1957 - 18/09/1957 02/08/1957 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00002623 Signatura 006450/062 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir edificio seis plantas y posterior ampliación : Pintor Cabrera, 20 | Fechas: | 02/08/1957 - 05/08/1961 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00069707 Signatura 011810/099 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | Instalación prensa de embalar para almacén de trapos : Avenida de José Antonio, 38 | Fechas: | 31/08/1961 - 09/09/1961 31/08/1961 | Productor/es: | Peiró Izquierdo, José Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012814 Signatura 003903/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Traspaso y traslado almacén de trapo : José Antonio, 32 | Fechas: | 03/05/1954 - 24/05/1954 03/05/1954 | Productor/es: | Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00005989 Signatura 006538/149 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|