| 1 | | | Acondicionamiento de local : Oliver con Eslava y Padre Vitoria | Fechas: | 20/12/1984 - 20/09/1985 20/12/1984 | Productor/es: | Alonso García, Daniel Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023172 Signatura 011626/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Ampliación de taller de reparación de vehículos para venta de accesorios : Pelayo, 24 | Fechas: | 06/06/1968 - 08/08/1968 06/06/1968 | Productor/es: | Domenech Fornés, Juan
| | Expediente | | N.Control 00008172 Signatura 006552/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación taller de reparación de automóviles propios : Santa Lucía, 24 | Fechas: | 21/01/1958 - 05/05/1955 21/01/1958 | Productor/es: | Brotóns Micó, Juan Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012177 Signatura 003888/057 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación taller reparaciones automóviles : Avenida Genaral Mola, 51 | Fechas: | 31/10/1962 - 06/12/1962 31/10/1962 | Productor/es: | Bernabeu Payá, Carlos Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00010360 Signatura 007440/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación taller reparaciones mecánicas : Avenida José Antonio, 71-73 | Fechas: | 31/01/1964 - 28/12/1964 31/01/1964 | Productor/es: | Catalá Catalá, Vicente Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012798 Signatura 003903/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliación taller reparaciones mecánicas : Avenida José Antonio, 71-73 | Fechas: | 31/01/1964 - 28/12/1964 31/01/1964 | Productor/es: | Catalá Catalá, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00010694 Signatura 007450/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliar nave industrial de ´Talleres Mediel´ : Calderón, 2 | Fechas: | 27/11/1974 - 27/02/1975 27/11/1974 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Moltó Pascual, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00004502 Signatura 009197/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Cambio de titularidad de taller de automóviles : Avenida de José Antonio, 71 | Fechas: | 08/02/1968 - 19/02/1969 08/02/1968 | Productor/es: | Bernabeu Agulló, José Catalá Catalá, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00011248 Signatura 007471/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construcción taller automóviles `Ford` : Avenida de Elche con Calle Alicante | Fechas: | 20/06/1977 - 05/31/1980 20/06/1977 | Productor/es: | Vicent Jover, Roque García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022305 Signatura 011538/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Construir edificio para taller automóviles (caducada) : Calle Alicante, s/n | Fechas: | 10/06/1985 - 23/09/1986 10/06/1985 | Productor/es: | Castañer Miñambres, Santiago Silvestre García, Rafael, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023177 Signatura 011626/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Construir taller de vehículos : Calderón, 2 | Fechas: | 20/08/1960 - 04/10/1960 20/08/1960 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00002864 Signatura 006457/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir taller para reparación de coches : Doctor Sempere, 8 | Fechas: | 07/09/1957 - 09/10/1957 07/09/1957 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Catalá Catalá, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00002581 Signatura 006451/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Decoración portada tienda ´Renault´ : Lauria, 5 | Fechas: | 22/03/1965 - 02/04/1965 22/03/1965 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Guillem Lloréns, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00003462 Signatura 006483/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Demoler y reconstruir cubierta y fachada y reforma fachada ´Garage Alcoy-Automóvil´ : Rigoberto Albors, 2 y 4 | Fechas: | 14/10/1958 - 08/11/1958 14/10/1958 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Albors Raduán, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00002713 Signatura 006453/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Denuncia molestias taller reparación de coches : Perú, 47 | Fechas: | 05/09/1966 - 14/11/1966 05/09/1966 | Productor/es: | Bueno García, Juan
| | Expediente | | N.Control 00011078 Signatura 007464/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Edificio para exposición y talleres de vehículos de tracción mecánica : carretera N-340 Murcia a Valencia Km. 139,8 | Fechas: | 15/04/1965 - 20/12/1967 15/04/1965 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín Terol Aracil, Romualdo Pérez Martínez, José Pérez Pascual, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00058666 Signatura 011795/025 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 17 | | | Edificio para exposición y talleres de vehículos de tracción mecánica : carretera N-340 Murcia a Valencia Km. 139,8 | Fechas: | 01/09/1965 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín Terol Aracil, Romualdo Pérez Martínez, José Pérez Pascual, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00072904 Signatura 011816/009 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 18 | | | Garaje público, taller de reparaciones y ampliación posterior : Moncada, 3 | Fechas: | 22/11/1952 - 02/12/1958 22/11/1952 | Productor/es: | Belda Francés, Miguel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012021 Signatura 003885/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Instalación de maquinaria y motores para taller de reparación de automóviles : Alicante, 11 | Fechas: | 14/10/1944 - 07/12/1944 14/10/1944 | Productor/es: | Sirera Meseguer, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012912 Signatura 003905/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Instalación de motores y maquinaria para taller de reparación de automóviles : Cura Navarro, 24 | Fechas: | 13/06/1962 - 24/07/1962 13/06/1962 | Productor/es: | Catalá Catalá, Emilio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010299 Signatura 007436/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|