| 1 | | | Acondicionamiento de local para tienda de `Muebles As` : Valencia, 13 | Fechas: | 26/03/1976 - 24/05/1976 26/03/1976 | Productor/es: | Guillem Alcaraz, Antonio José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022013 Signatura 011508/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Almacén de muebles : Valencia, 38 | Fechas: | 10/02/1969 - 21/02/1969 10/02/1969 | Productor/es: | Amat Albors, Ernesto
| | Expediente | | N.Control 00008129 Signatura 006553/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Almacén y venta muebles : Marcial, 13 | Fechas: | 18/03/1972 - 07/04/1972 18/03/1972 | Productor/es: | Mullor Linares, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008542 Signatura 006555/087 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Cambio actividad, venta muebles : San Isidro, 18 | Fechas: | 04/10/1965 - 27/10/1965 04/10/1965 | Productor/es: | Pérez Jordá, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00007705 Signatura 006548/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Carta de la Federación Industrial y Mercantil de Alcoy a Roberto Terol (empresa de muebles): 1935 | Fechas: | 10/07/1935 10/07/1935 | | Expediente | | N.Control 00099186 Signatura 012001/515 Arxiu FONDO REAL FÁBRICA DE PAÑOS | |
|
| 6 | | | Comercio de muebles : General Mola, 21 | Fechas: | 31/12/1957 - 12/04/1958 31/12/1957 | Productor/es: | Samper Valero, Hilarión
| | Expediente | | N.Control 00006616 Signatura 006540/085 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Comercio minorista de muebles : General Mola, 20 | Fechas: | 18/01/1947 - 25/06/1947 18/01/1947 | Productor/es: | Mengual Soriano, José
| | Expediente | | N.Control 00005106 Signatura 006535/206 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Comercio minorista de muebles : Carmen, 31 | Fechas: | 10/02/1945 - 24/02/1945 10/02/1945 | Productor/es: | Llopis Ferri, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005038 Signatura 006535/144 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Damián Orquín Llobregat en reclamación de bienes muebles a Luisa López Hernández | Fechas: | 05/07/1915 - 14/02/1916 05/07/1915 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Orquín Llobregat, Damián López Hernández, Luisa
| | Expediente | | N.Control 00083020 Signatura 010434/031 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Decorar portada tienda ´Muebles Mengual´ : Cid, 67, planta baja | Fechas: | 08/09/1964 - 13/10/1964 08/09/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Castelló, Julia
| | Expediente | | N.Control 00003410 Signatura 006477/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Demanda de Camilo Vilaplana Sempere a Francisco Coll Barea, por el impago de la compra de varios muebles. | Fechas: | 15/01/1889 - 18/01/1889 15/01/1889 | Productor/es: | Vilaplana Sempere, Camilo Coll Barea, Francisco Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032582 Signatura 010596/004 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | Demanda de José Reig Pastor a Desiderio Aura por el impago de la compra de varios muebles al demandante. | Fechas: | 02/08/1889 - 12/08/1889 02/08/1889 | Productor/es: | Reig Pastor, José Aura, Desiderio Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032619 Signatura 010596/035 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Demanda de Rafael Vilaplana Silvestre a Rafael Valls Payá por impago de muebles | Fechas: | 09/06/1913 - 61/00/1913 09/06/1913 | Productor/es: | Vilaplana Silvestre, Rafael Valls Payá, Rafael Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032679 Signatura 010939/030 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Demanda de Vicenta Torregrosa González a Francisco Fenollar Lucas, para que se le condene al pago de deuda, por la compra de muebles. | Fechas: | 04/01/1889 - 27/12/1893 04/01/1889 | Productor/es: | Torregrosa González, Vicenta Fenollar Lucas, Francisco Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032581 Signatura 010596/003 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 15 | | | Elevar una planta destinada a almacén de maderas y exposición de muebles : Viriato, 9 | Fechas: | 23/02/1957 - 27/03/1957 23/02/1957 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Francés, Domingo
| | Expediente | | N.Control 00002513 Signatura 006448/042 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Elevar una planta destinada a almacén de maderas y exposición de muebles : Viriato, 9 | Fechas: | 23/02/1957 - 28/02/1957 23/02/1957 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Lloréns Francés, Domingo
| | Expediente | | N.Control 00069693 Signatura 011810/085 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 17 | | | Exposición de muebles : Avenida de José Antonio, 55 | Fechas: | 12/08/1967 - 16/10/1967 12/08/1967 | Productor/es: | Herrera Pereda, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00007976 Signatura 006549/121 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Exposición y venta artículos de saneamiento y muebles de cocina y baño : Carretera N-340, Km. 792 (Partida Sent Benet Baix, 31) | Fechas: | 21/04/1992 - 25/05/1992 21/04/1992 | Productor/es: | Chacón Porras, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00064715 Signatura 011782/072 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Farol luminoso para venta muebles : Lauria, 5 | Fechas: | 04/07/1933 - 11/07/1933 04/07/1933 | Productor/es: | Ballester Ferre, Ceferino
| | Expediente | | N.Control 00019946 Signatura 005688/182 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | Francisco Monerris Blanes, comerciante, contra Valeriano Raja Villaruel, por impago de unos muebles | Fechas: | 19/08/1886 - 01/09/1886 19/08/1886 | Productor/es: | Soler Valor, Leopoldo, Juez municipal de Alcoy Monerris Blanes, Francisco Raja Villarroel, Valeriano
| | Expediente | | N.Control 00033465 Signatura 010632/060 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|