| 1 | | | Ampliación fábrica de chocolates : José Antonio, 47 y 49 | Fechas: | 17/07/1962 - 27/11/1962 17/07/1962 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín García Payá, Roberto, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00010181 Signatura 007437/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliar fábrica de chocolates : José Antonio, 47 | Fechas: | 23/03/1955 - 22/06/1955 23/03/1955 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal López Pérez, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00002237 Signatura 006443/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | [Cromo publicitario de chocolates Jaime Pérez Lloret] | Fechas: | 1950 - 1960 1950 | | Pieza | | N.Control 00039779 Signatura 004585 Arxiu Fototeca | |
|
| 4 | | | [Cromos publicitarios de dulces y chocolates de Alcoy] | Fechas: | 1950 - 1960 1950 | | Pieza | | N.Control 00039780 Signatura 004586 Arxiu Fototeca | |
|
| 5 | | | Denuncia fábrica de chocolate : Pelayo, 6 | Fechas: | 02/11/1965 - 23/11/1965 02/11/1965 | Productor/es: | Pérez Cantó, José Mira Lloréns, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010980 Signatura 007462/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Electromotor en fábrica de chocolates : Maestro Espí, 5 | Fechas: | 03/10/1927 - 21/10/1927 03/10/1927 | Productor/es: | Colomer Santonja, José Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014131 Signatura 011485/047 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Electromotor para fábrica de chocolate : San Lorenzo, 14 | Fechas: | 06/04/1912 - 11/05/1912 06/04/1912 | Productor/es: | Sempere Blanquer, Félix Cort Merita, José, Ingeniero Pascual Pastor, Vicente, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014774 Signatura 011494/046 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Electromotor para máquina elaboración de chocolate : Doña Saurina, 6 | Fechas: | 13/04/1915 - 19/05/1915 13/04/1915 | Productor/es: | Vilaplana Casasempere, Quintín
| | Expediente | | N.Control 00014055 Signatura 011484/026 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Electromotor para molino de chocolate : Mosén Torregrosa, 22 | Fechas: | 27/05/1915 - 08/07/1915 27/05/1915 | Productor/es: | Pérez Lloret, Jaime Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014102 Signatura 011485/018 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | [Envoltorio de chocolate Canet] | Fechas: | 1940 - 1950 1940 | | Pieza | | N.Control 00039771 Signatura 004577 Arxiu Fototeca | |
|
| 11 | | | [Envoltorio de chocolate Canet] | Fechas: | 1940 - 1950 1940 | | Pieza | | N.Control 00039785 Signatura 004591 Arxiu Fototeca | |
|
| 12 | | | [Envoltorio de chocolate Canet] | Fechas: | 1940 - 1950 1940 | | Pieza | | N.Control 00039784 Signatura 004590 Arxiu Fototeca | |
|
| 13 | | | Fábrica de chocolates : Santa Rita, 36-1º | Fechas: | 05/09/1953 - 11/08/1954 05/09/1953 | Productor/es: | Gisbert Silvestre, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012167 Signatura 003888/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Fábrica de chocolates : San Lorenzo, 30 | Fechas: | 11/02/1958 - 07/10/1958 11/02/1958 | Productor/es: | Albors Sala, Isábel Pérez Lloréns, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006642 Signatura 006540/111 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Fábrica de chocolates : San Lorenzo, 30 | Fechas: | 05/03/1943 - 29/07/1947 05/03/1943 | Productor/es: | Pérez Lloréns, Antonio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013273 Signatura 003911/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Fábrica de chocolates : Pelayo, 6 | Fechas: | 12/11/1962 - 04/12/1962 12/11/1962 | Productor/es: | Mira Lloréns, Francisco Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010361 Signatura 007440/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Fábrica de chocolates (instalación maquinaria y motor) : Don Juan de Austria | Fechas: | 16/11/1923 - 10/12/1923 16/11/1923 | Productor/es: | Pérez Lloret, Jaime Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014126 Signatura 011485/042 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Fábrica de chocolates (traslado parcial maquinaria y motores) : Viriato, 11 (23) | Fechas: | 30/01/1950 - 05/07/1950 30/01/1950 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013495 Signatura 003914/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fábrica de chocolates ´López Pérez S.R.C.´ : José Antonio, 47 | Fechas: | 19/06/1951 - 16/02/1952 19/06/1951 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012801 Signatura 003903/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Fábrica de chocolates ´López Pérez S.R.C´ : José Antonio, 47 | Fechas: | 19/06/1951 - 11/12/1951 19/06/1951 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00005630 Signatura 006537/103 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|