| 1 | | | Alpargatería : San Nicolás, 125 | Fechas: | 20/05/1960 - 30/05/1960 20/05/1960 | Productor/es: | Vañó Francés, Federico
| | Expediente | | N.Control 00006872 Signatura 006541/122 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Calzado : San Miguel, 52 | Fechas: | 31/08/1960 - 28/09/1960 31/08/1960 | Productor/es: | Serrano Rico, Saturnino
| | Expediente | | N.Control 00006915 Signatura 006541/165 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | [Calzados Rafael] | Fechas: | 1955 - 1964 1955 | | Pieza | | N.Control 00038962 Signatura 003767 Archivo Fototeca | |
|
| 4 | | | Cambio actividad frutería por venta calzado : San Francisco, 3 | Fechas: | 08/02/1960 - 18/02/1960 08/02/1960 | Productor/es: | Linares Giner, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006833 Signatura 006541/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Comercio de venta de calzado : San Mateo, 34 | Fechas: | 19/09/1958 - 10/10/1958 19/09/1958 | Productor/es: | Durá Picó, José
| | Expediente | | N.Control 00006710 Signatura 006540/179 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Comité Paritario confección, sastrería, alpargatería,... | Fechas: | 10/05/1929 - 18/05/1929 10/05/1929 | | Expediente | | N.Control 00021733 Signatura 005581/003 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Denuncia limpiabotas ambulantes : Fermín Galán, 3 | Fechas: | 05/04/1932 - 20/04/1932 05/04/1932 | Productor/es: | Miralles Gadea, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00021468 Signatura 005551/052 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Instalar portada tienda ´Calzados El Cid´ : Venerable Ridaura, 11 | Fechas: | 11/08/1955 - 16/01/1956 11/08/1955 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Mollá Orts, Darío
| | Expediente | | N.Control 00002299 Signatura 006444/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Limpiabotas (denegada) : Exteriores Plaza de la República | Fechas: | 14/08/1935 - 07/09/1935 14/08/1935 | Productor/es: | Matarredona Palmer, Secundino
| | Expediente | | N.Control 00021469 Signatura 005551/053 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Ordenanzas Gremio Zapateros : 1789 | Fechas: | 11/05/1789 11/05/1789 | | Expediente | | N.Control 00021944 Signatura 005357/006 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Reforma portada tienda : San Nicolás, 28 | Fechas: | 21/02/1962 - 13/03/1962 21/02/1962 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Rodríguez Sánchez, Amador
| | Expediente | | N.Control 00003049 Signatura 006460/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Reforma portada tienda : San Francisco, 7 | Fechas: | 01/02/1956 - 25/02/1956 01/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sanjuan Canet, Elodia
| | Expediente | | N.Control 00002326 Signatura 006445/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Reforma y decoración local : Pintor Cabrera, 13 | Fechas: | 01/08/1966 - 05/10/1966 01/08/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Jordá Alemany, Rafaela
| | Expediente | | N.Control 00003602 Signatura 006490/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Reformar portada de tienda : San Lorenzo, 43 | Fechas: | 08/03/1963 - 06/05/1963 08/03/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Marco Alemany, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003230 Signatura 006464/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Reformar portada tienda ´Calzados Trenzano´ : San Francisco, 67 | Fechas: | 19/10/1954 - 24/11/1954 19/10/1954 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Trenzano Llopis, José
| | Expediente | | N.Control 00002205 Signatura 006442/064 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Salón limpiabotas : Plaza España, 4 | Fechas: | 28/08/1948 - 11/09/1948 28/08/1948 | Productor/es: | Doménech Picher, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00005232 Signatura 006536/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Taller alpargatería (instalar maquinaria y motores) : Buenos Aires, s/n, planta 2ª | Fechas: | 12/09/1949 - 28/10/1949 12/09/1949 | Productor/es: | Verdú Sempere, Ignacio Antonio Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013497 Signatura 003914/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Taller de alpargatería : Buenos Aires, s/n | Fechas: | 12/09/1949 - 02/11/1949 12/09/1949 | Productor/es: | Verdú Sempere, Ignacio Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005299 Signatura 006536/092 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Tienda de calzados : San Nicolás, 12 | Fechas: | 08/02/1958 - 12/03/1958 08/02/1958 | Productor/es: | Trenzano Alós, José
| | Expediente | | N.Control 00006638 Signatura 006540/107 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traspaso salón limpiabotas : Plaza España, 22 | Fechas: | 21/05/1959 - 29/10/1959 21/05/1959 | Productor/es: | Gisbert Aracil, Rafael Doménech Picher, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00006755 Signatura 006541/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|