| 1 | | | Antonio Masiá, en nombre de Antonio Valor Albors, en demanda desahucio contra Miguel Miró Agulló por falta de pago | Fechas: | 02/07/1929 - 10/07/1929 02/07/1929 | Productor/es: | Masiá Pons, Antonio Valor Albors, Antonio Miro Agulló, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00096090 Signatura 010626/029 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Antonio Masiá, en nombre de Antonio Valor Albors, en demanda de desahucio contra Miguel Miró Agulló por falta de pago | Fechas: | 13/12/1929 - 28/12/1929 13/12/1929 | Productor/es: | Masiá Pons, Antonio Valor Albors, Antonio Miro Agulló, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00096117 Signatura 010626/059 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Antonio Valor Albors en demanda de desahucio contra Arturo Sirvent Pepiol por falta de pago | Fechas: | 26/07/1932 - 27/08/1932 26/07/1932 | Productor/es: | Valor Albors, Antonio Sirvent Pepiol, Arturo
| | Expediente | | N.Control 00099484 Signatura 010698/046 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Construcción alcantarillado : callejón de Salvador Seguí | Fechas: | 06/04/1932 - 15/05/1936 06/04/1932 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Llácer Botella, Juan Barceló Monllor, Saturnino Valor Albors, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00020549 Signatura 007523/023 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Ensanchar hueco de entrada y construir retretes : San Francisco, 10 | Fechas: | 12/03/1928 - 02/04/1928 12/03/1928 | Productor/es: | Valor Albors, Antonio Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017261 Signatura 007544/028 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Instalar electromotores en fábrica de tejidos : Buidaoli | Fechas: | 12/08/1918 - 05/07/1924 12/08/1918 | Productor/es: | Valor Albors, Antonio Cort Merita, José, Ingeniero Cort Botí, César, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013834 Signatura 011481/034 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Reformar la portada : Pintor Casanova, 6 | Fechas: | 08/06/1954 - 07/07/1954 08/06/1954 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Valor Albors, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00002123 Signatura 006442/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|