| 1 | | | Ampliación actividad, mercería : San Miguel, 52 | Fechas: | 19/10/1965 - 14/12/1965 19/10/1965 | Productor/es: | Vilanova Rodríguez, Octavio
| | Expediente | | N.Control 00007709 Signatura 006548/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación actividad, venta calzado : José Antonio, 80 | Fechas: | 12/04/1973 - 09/10/1973 12/04/1973 | Productor/es: | Fuster Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008731 Signatura 009233/060 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Cartelera para mercería : Mosén Torregrosa, 4 | Fechas: | 28/04/1932 - 24/05/1932 28/04/1932 | Productor/es: | Pérez Botella, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00019761 Signatura 005688/078 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Comercio de lencería : Oliver, 19 | Fechas: | 28/02/1990 - 03/07/1990 28/02/1990 | Productor/es: | Baldó Verdú, Elena
| | Expediente | | N.Control 00064360 Signatura 011777/074 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Comestibles y mercería : José Antonio, 80 | Fechas: | 14/01/1963 - 17/04/1968 14/01/1963 | Productor/es: | Fuster Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007425 Signatura 006545/089 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Decorar portada tienda ´medias Lady´ : San Nicolás, 20 | Fechas: | 24/02/1956 - 11/04/1956 24/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Coloma Pellicer, María
| | Expediente | | N.Control 00002211 Signatura 006442/070 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Farol `Palacio de las medias` : Calle de Sempere, 21 | Fechas: | 20/10/1933 - 09/11/1933 20/10/1933 | Productor/es: | Cabrera Roselló, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00020028 Signatura 005688/228 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Instalar portada de tienda : Santo Tomás, 17 | Fechas: | 28/09/1956 - 10/10/1956 28/09/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santonja Jordá, Guillermo
| | Expediente | | N.Control 00002445 Signatura 006447/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Letrero provisional venta juguetes : Mosén Torregrosa, 8 | Fechas: | 30/12/1933 - 06/02/1934 30/12/1933 | Productor/es: | Penadés Pérez, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00020081 Signatura 005688/253 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Letrero sucursal `Palacio de las medias` : Libertad, 47 | Fechas: | 14/11/1933 - 09/12/1933 14/11/1933 | Productor/es: | Cabrera Roselló, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00020054 Signatura 005688/241 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Mercería : Carrascal, 7 | Fechas: | 19/02/1974 - 19/09/1974 19/02/1974 | Productor/es: | Vañó Berenguer, María Pilar
| | Expediente | | N.Control 00008827 Signatura 009235/059 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Mercería : San Francisco, 8 | Fechas: | 29/11/1965 - 16/12/1965 29/11/1965 | Productor/es: | Blasco Jordá, María
| | Expediente | | N.Control 00007727 Signatura 006548/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Mercería : Entenza, 6 | Fechas: | 27/12/1963 - 18/01/1964 27/12/1963 | Productor/es: | Miralles Alborch, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007509 Signatura 006546/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Mercería : San Mauro, 10 | Fechas: | 03/02/1966 - 16/02/1966 03/02/1966 | Productor/es: | Vilanova Rodríguez, Octavio
| | Expediente | | N.Control 00007754 Signatura 006548/061 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Mercería : Avenida de José Antonio, 26 | Fechas: | 16/05/1968 - 29/05/1968 16/05/1968 | Productor/es: | Linares Nácher, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008146 Signatura 006552/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Mercería : San Nicolás, 155 | Fechas: | 06/12/1966 - 11/01/1967 06/12/1966 | Productor/es: | Villanueva Miró, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007839 Signatura 006549/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Mercería : Entenza, 4 | Fechas: | 09/06/1969 - 02/07/1969 09/06/1969 | Productor/es: | Santonja Juan, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00008191 Signatura 006553/059 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Mercería : Entenza, 8 | Fechas: | 13/11/1963 - 25/11/1963 13/11/1963 | Productor/es: | Belda Casanova, Julio Liberto
| | Expediente | | N.Control 00007497 Signatura 006546/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Mercería : San Mateo, 47 | Fechas: | 05/02/1965 - 17/03/1965 05/02/1965 | Productor/es: | Pascual Martínez, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00007609 Signatura 006547/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Mercería : Luis Braille, 10 | Fechas: | 28/09/1966 - 27/10/1966 28/09/1966 | Productor/es: | Esteve Blanquer, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007808 Signatura 006548/115 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|