| 1 | | | 245$a Ampliación edificicio industrial : San Bartolomé, 70 | Fechas: | 30/06/1950 - 28/08/1950 30/06/1950 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Fernández Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001748 Signatura 006436/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación industria de hilaturas : San Bartolomé, 70 | Fechas: | 09/03/1954 - 16/03/1955 09/03/1954 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011937 Signatura 003884/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliar edificio industrial : San Bartolomé, 70 | Fechas: | 27/12/1960 - 02/02/1961 27/12/1960 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Fernández Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002928 Signatura 006457/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir un altillo en planta baja : Viriato, 20 | Fechas: | 16/10/1969 - 04/12/1969 16/10/1969 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Fernández Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004006 Signatura 006513/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Convertir ventanas en puertas : Santo Domingo, 25 | Fechas: | 25/05/1923 - 26/05/1923 25/05/1923 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016585 Signatura 007538/088 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Enrique Oltra, en nombre de Francisco Fernández Olcina, contra Joaquín Mollá Micó sobre impago alquiler | Fechas: | 05/06/1936 - 30/06/1936 05/06/1936 | Productor/es: | Oltra Codoñer, Enrique, Procurador Fernández Olcina, Francisco Mollá Micó, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00097061 Signatura 010720/069 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Francisco Fernández Olcina contra José Pérez Soler sobre impago alquiler de vivienda | Fechas: | 26/05/1934 - 19/06/1935 26/05/1934 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Pérez Soler, José
| | Expediente | | N.Control 00100994 Signatura 010659/021 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Francisco Fernández Olcina en demanda de desahucio contra Enrique Jover por falta de pago | Fechas: | 04/11/1934 - 23/11/1934 04/11/1934 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Jover Catalá, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00101220 Signatura 010552/082 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Francisco Fernández Olcina en demanda de desahucio contra Francisco Moltó Abad por falta de pago | Fechas: | 08/01/1930 - 24/02/1930 08/01/1930 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Moltó Abad, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00096663 Signatura 010749/005 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Francisco Fernández Olcina en demanda de desahucio contra Tomás Vilaplana por falta de pago | Fechas: | 28/11/1934 - 09/01/1935 28/11/1934 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Vilaplana Carchano, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00101226 Signatura 010552/088 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 11 | | | Instalar electromotores en fábrica tejidos : Barrio del Tosal | Fechas: | 14/05/1936 - 11/06/1936 14/05/1936 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013961 Signatura 011483/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Instalar maquinaria y motor fábrica de tejidos : Tosal y Molins, 75 | Fechas: | 24/01/1945 - 13/04/1955 24/01/1945 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012213 Signatura 003889/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Instalar motor en fábrica de tejidos : Tosal y Molins, 75 | Fechas: | 06/02/1950 - 23/05/1950 06/02/1950 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013630 Signatura 003915/056 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Nombramiento defensor judicial de los menores Martínez Fernández a favor de su tío materno Francisco Fernández Olcina | Fechas: | 20/11/1939 - 27/11/1939 20/11/1939 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Fernández Olcina, Josefa
| | Expediente | | N.Control 00097622 Signatura 010837/043 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 15 | | | Reconstrucción edificicio industrial : San Bartolomé, 70 | Fechas: | 15/03/1950 - 12/04/1950 15/03/1950 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Fernández Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001721 Signatura 006435/042 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Traslado y ampliación fábrica de tejidos : San Bartolomé, 70 | Fechas: | 01/08/1964 - 12/04/1965 01/08/1964 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00011945 Signatura 003884/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|