| 1 | | | Almacén de trapos : San Roque, 5 | Fechas: | 03/11/1942 - 30/11/1942 03/11/1942 | Productor/es: | Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00004934 Signatura 006535/046 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Cambio de nombre y ampliación industria de borras : Partida Tintes, 6 | Fechas: | 04/09/1957 - 30/01/1958 04/09/1957 | Productor/es: | Blanes Aracil, Rafael Picher Valls, Modesto, Técnico industrial Monerris Matarredona, Daniel Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00061271 Signatura 003922/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir edificio industrial : Perú | Fechas: | 25/06/1948 - 04/08/1948 25/06/1948 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00001612 Signatura 006433/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Declaración de herederos de Francisco Monerris Ripoll a favor de su hija y su viuda | Fechas: | 06/11/1939 - 30/12/1939 06/11/1939 | Productor/es: | Monerris Ripoll, Francisco Monerris Garrigós, María Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00097588 Signatura 010837/020 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Instalar motor en fábrica de trapos : Partida Tintes, 6 | Fechas: | 20/02/1941 - 12/03/1941 20/02/1941 | Productor/es: | Garrigós Valor, Marina García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013578 Signatura 003915/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Juicio contra Mercedes Esteve Sirvent por malos tratos a Marina Garrigós Valor | Fechas: | 04/06/1918 - 17/06/1918 04/06/1918 | Productor/es: | Esteve Sirvent, Mercedes Garrigós Valor, Marina Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00083900 Signatura 010627/042 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Modificación proyecto edificio industrial : Perú | Fechas: | 18/08/1948 - 06/10/1948 18/08/1948 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00001621 Signatura 006433/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Traspaso fábrica hilados : Góngora, 15 | Fechas: | 19/08/1950 - 22/09/1950 19/08/1950 | Productor/es: | Pérez Sempere, Miguel Garrigós Valor, Marina
| | Expediente | | N.Control 00005434 Signatura 006536/217 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|