| 1 | | | Ampliación de edificio de viviendas : Fernán Caballero, 13 | Fechas: | 22/07/1965 - 19/08/1965 22/07/1965 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003476 Signatura 006485/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación edificio de viviendas : Isabel la Católica, 22 actual | Fechas: | 03/02/1955 - 03/03/1955 03/02/1955 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002165 Signatura 006443/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliar casa en construcción : Cid, 47 | Fechas: | 18/06/1958 - 29/07/1958 18/06/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002683 Signatura 006452/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliar casa para vivienda : Perú, 111 | Fechas: | 05/11/1953 - 27/12/1953 05/11/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002077 Signatura 006441/039 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliar edificio en construcción : Entenza, 58, 60 (32,34) | Fechas: | 14/06/1958 - 29/07/1958 14/06/1958 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002676 Signatura 006452/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliar en una vivienda parte posterior : Perú, 111 | Fechas: | 11/04/1953 - 22/06/1953 11/04/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002011 Signatura 006439/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construcción de 41 viviendas subvencionadas y 2 locales comerciales : Calle Santa Rosa, nº 15 - 17 - 19 | Fechas: | 01/07/1961 - 01/10/1964 01/07/1961 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Aracil Bellod, José Joaquín Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00058662 Signatura 011797/002 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Construir casa para vivienda : Perú, 79 | Fechas: | 07/02/1951 - 16/04/1951 07/02/1951 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00001813 Signatura 006436/056 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir casa vivienda : Buenos Aires, 58 | Fechas: | 27/03/1947 - 14/02/1949 27/03/1947 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00001481 Signatura 006430/062 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir casa viviendas y almacén : Isábel la Católica, 22 | Fechas: | 03/06/1954 - 28/07/1954 03/06/1954 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002127 Signatura 006442/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir dos edificios con 33 viviendas de Renta Limitada y 4 locales comerciales : solar entre Padre Mariana, Santa Rosa y Plaza de Sagunto | Fechas: | 30/12/1964 - 20/02/1965 30/12/1964 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003449 Signatura 006479/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir dos viviendas más en edificios en construcción : Purísima, 8 y 10 | Fechas: | 30/09/1961 - 11/10/1961 30/09/1961 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003031 Signatura 006458/051 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir edificio con 24 viviendas subvencionadas : Purísima, 8, 10 | Fechas: | 27/07/1960 - 16/08/1960 27/07/1960 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002914 Signatura 006455/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Construir edificio con 9 viviendas subvencionadas y locales comerciales : Perú, s/n | Fechas: | 31/08/1974 - 03/10/1974 31/08/1974 | Productor/es: | Monllor Martí, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00004497 Signatura 009190/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Construir edificio de 10 viviendas subvencionadas y un local : Padre Mariana | Fechas: | 21/02/1968 - 06/04/1968 21/02/1968 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003817 Signatura 006500/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Construir edificio para 38 viviendas de Renta Limitada : Oliver, esquina Cisneros | Fechas: | 02/02/1959 - 03/02/1959 02/02/1959 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Espí Gilabert, Ezequiel Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002755 Signatura 006453/054 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Construir edificio para viviendas e industria : Fernan Caballero, 25, chaflán a Cid | Fechas: | 21/02/1957 - 27/03/1957 21/02/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002511 Signatura 006448/040 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Construir edificio para viviendas y almacén : Isabel La Católica, 24, chaflán Entenza, 56 (30) | Fechas: | 26/10/1955 - 23/11/1955 26/10/1955 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002285 Signatura 006444/052 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Construir edificio para viviendas y almacén : Entenza, 58 y 60 (32-34) | Fechas: | 19/06/1957 - 17/07/1957 19/06/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002558 Signatura 006450/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construir un edificio de 41 viviendas de renta limitada y 2 locales comerciales : Santa Rosa, 15, 17 y 19 | Fechas: | 14/08/1962 - 28/08/1962 14/08/1962 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003070 Signatura 006462/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|