| 1 | | | Ampliación casa : Perú, 89 | Fechas: | 28/11/1950 - 24/01/1951 28/11/1950 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001800 Signatura 006436/043 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación casa vivienda : Fernán Caballero, chaflán Doctor Sempere | Fechas: | 13/02/1948 - 17/03/1948 13/02/1948 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001591 Signatura 006432/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliar casa : Fernán Caballero, s/n | Fechas: | 18/12/1947 - 13/02/1947 18/12/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001581 Signatura 006432/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Cambiar rótulo en comestibles : Anselmo Aracil, 33 | Fechas: | 25/10/1933 - 09/11/1933 25/10/1933 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00020029 Signatura 005688/229 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Cambio de puerta por ventana en almacén de madera : Plaza de San Cristóbal, 20 | Fechas: | 24/09/1861 24/09/1861 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00017611 Signatura 005678/142 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Construcción casa vivienda : Pintor Cabrera, 36 | Fechas: | 20/10/1951 - 24/04/1958 20/10/1951 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00002804 Signatura 006451/074 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construcción edificio industrial con vivienda : Fernán Caballero, s/n | Fechas: | 18/05/1946 - 11/07/1946 18/05/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001433 Signatura 006430/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir casa vivienda con taller : Doctor Sempere, chaflán a Fernán Caballero | Fechas: | 30/06/1945 - 16/08/1945 30/06/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001373 Signatura 006427/042 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir casa vivienda e industria : Perú, 103 y 105 | Fechas: | 10/09/1947 - 28/10/1947 10/09/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001541 Signatura 006431/054 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir edificio industrial :Perú, 89 y 91 | Fechas: | 25/01/1949 - 13/04/1949 25/01/1949 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001644 Signatura 006433/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir edificio industrial : Balmes | Fechas: | 18/05/1956 - 30/05/1956 18/05/1956 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00002378 Signatura 006445/060 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Elevar una planta vivienda unifamiliar : Perú, 91 | Fechas: | 12/01/1950 - 22/03/1950 12/01/1950 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001710 Signatura 006435/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Juicio contra Rafael Gisbert Gisbert sobre lesiones a José Llopis Oriola | Fechas: | 04/12/1933 - 16/01/1934 04/12/1933 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael Llopis Oriola, José
| | Expediente | | N.Control 00100022 Signatura 010466/049 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Proyectos de casa a dos plantas : Pintor Cabrera, 36 | Fechas: | 12/11/1951 - 02/07/1968 12/11/1951 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Aracil Bellod, José Joaquín Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00058793 Signatura 011798/006 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 15 | | | Proyectos edificio industrial con vivienda : Perú, s/n | Fechas: | 01/08/1947 - 30/11/1950 01/08/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00058792 Signatura 011798/005 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 16 | | | Proyectos vivienda para Rafael Gisbert Gisbert : Fernán Caballero, s/n | Fechas: | 03/03/1934 - 18/12/1947 03/03/1934 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00058827 Signatura 011798/007 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 17 | | | Taller de tejidos de artesanía : Pintor Cabrera, 36 | Fechas: | 17/03/1952 - 01/09/1954 17/03/1952 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005750 Signatura 006537/211 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Taller tejidos artesanía (instalación y ampliación) : Pintor Cabrera, 36 | Fechas: | 17/03/1952 - 06/12/1955 17/03/1952 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013108 Signatura 003908/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Traspaso de abacería : Generalísimo Franco, 45 | Fechas: | 24/03/1945 - 06/06/1945 24/03/1945 | Productor/es: | Durá Galbis, José Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005052 Signatura 006535/155 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traspaso de abacería : Generalísimo Franco, 45 | Fechas: | 11/01/1945 - 13/02/1945 11/01/1945 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005036 Signatura 006535/142 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|