| 1 | | | Agustín Colomer, carpintero, contra Ángela Pascual Mora, viuda de Pedro Pujol y Poal, por trabajos impagados | Fechas: | 31/07/1908 - 06/10/1908 31/07/1908 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Pascual Mora, Ángela Pujol Poal, Pedro Colomer Moltó, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00082015 Signatura 010273/047 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Ampliación maquinaria taller de construcción de ataúdes : Pintor Cabrera, 77 | Fechas: | 14/11/1952 - 09/08/1954 14/11/1952 | Productor/es: | López Pérez, Manuel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013112 Signatura 003908/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación serrería mecánica : Solís, 2 | Fechas: | 11/07/1957 - 31/01/1958 11/07/1957 | Productor/es: | Oltra Llopis, Manuel Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012854 Signatura 003904/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación taller carpintería : Carmen, 10 | Fechas: | 01/05/1953 - 05/07/1954 01/05/1953 | Productor/es: | Picó Payá, Ricardo Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012065 Signatura 003886/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación taller carpintería mecánica : Barbacana, 19 | Fechas: | 24/02/1964 - 10/05/1965 24/02/1964 | Productor/es: | Carbonell Domenech, Ricardo Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010711 Signatura 007450/055 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliación taller carpintería mecánica : Echegaray, 2 | Fechas: | 30/06/1965 - 26/04/1966 30/06/1965 | Productor/es: | Botí Moltó, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00010947 Signatura 007459/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación taller de carpintería : Carmen, 10 | Fechas: | 01/05/1953 - 28/08/1954 01/05/1953 | Productor/es: | Picó Payá, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00005916 Signatura 006538/080 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación taller de serrería mecánica : Solís, 2 | Fechas: | 11/07/1957 - 05/04/1958 11/07/1957 | Productor/es: | Oltra Llopis, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00006590 Signatura 006540/059 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación taller de tornerería : Góngora, 16 | Fechas: | 29/03/1952 - 31/12/1954 29/03/1952 | Productor/es: | García Bernabeu, Daniel Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012629 Signatura 003899/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación taller de tornería de madera : San Bartolomé, 46 | Fechas: | 24/01/1974 - 05/12/1974 24/01/1974 | Productor/es: | Berenguer Rico, José
| | Expediente | | N.Control 00009282 Signatura 009229/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Ampliaciones taller de carpinteria : Calle Alicante, 9 (Callizo) | Fechas: | 22/09/1951 - 22/06/1955 22/09/1951 | Productor/es: | Miralles Picó, Camilo Picher Valls, Modesto, Técnico industrial Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012905 Signatura 003905/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Carpintería Carretera Valencia, Villa Elisa, 10 | Fechas: | 19/02/1974 - 25/06/1974 19/02/1974 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00009289 Signatura 009231/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Carpintería : Carretra Valencia, Villa Elisa, 10 | Fechas: | 19/02/1974 - 25/06/1974 19/02/1974 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012258 Signatura 003890/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Carpintería : Carretera Molinar, 91 | Fechas: | 15/10/1969 - 20/06/1970 15/10/1969 | Productor/es: | Olcina Puig, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008948 Signatura 007511/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | [Carpintería García Seguí] | Fechas: | 1959 1959 | | Pieza | | N.Control 00040712 Signatura 005598 Arxiu Fototeca | |
|
| 16 | | | Carpintería manual : San Bartolomé, 29 | Fechas: | 24/01/1970 - 11/04/1970 24/01/1970 | Productor/es: | Valor Company, Juan
| | Expediente | | N.Control 00009410 Signatura 007504/040 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Carpintería manual : General Sanjurjo, 13 | Fechas: | 17/11/1971 - 04/12/1971 17/11/1971 | Productor/es: | Marchante Barba, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00008492 Signatura 006555/053 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Carpintería manual : San Mateo, 98 | Fechas: | 19/05/1965 - 04/11/1965 19/05/1965 | Productor/es: | Martínez del Álamo, Juan
| | Expediente | | N.Control 00007646 Signatura 006547/064 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Carpintería mecánica (traslado) : Isabel la Católica, 28, desde Algezares (La Porquera) | Fechas: | 26/01/1953 - 02/12/1954 26/01/1953 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012696 Signatura 003900/045 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Cesión taller carpintería : Góngora, 10 | Fechas: | 13/09/1961 - 15/11/1961 13/09/1961 | Productor/es: | Mira Gadea, Santiago Alcocer Andrés, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00007174 Signatura 006543/101 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|