| 1 | | | Ampliación de industria de hilados, tejidos y acabados : Partida de Salt Terres, 130 | Fechas: | 10/06/1964 - 26/02/1965 10/06/1964 | Productor/es: | Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010818 Signatura 007452/055 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación primera crugía : San Jorge, 11 | Fechas: | 19/05/1942 - 17/08/1942 19/05/1942 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001147 Signatura 006423/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construcción edificio : Partida de Riquer (Riera de Cots) en la fábrica de Hijos de Pascual Aracil | Fechas: | 31/10/1963 - 04/12/1963 31/10/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003277 Signatura 006469/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir galería : Anselmo Aracil, 18 | Fechas: | 01/07/1932 01/07/1932 | Productor/es: | Lloréns Aracil, Antonio Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00065042 Signatura 011806/068 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 5 | | | Construir hipogeo : Cementerio municipal | Fechas: | 31/01/1962 - 20/02/1962 31/01/1962 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003044 Signatura 006459/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Fábrica de tejidos : Partida de Salt Tierras, 130 | Fechas: | 31/05/1967 - 22/01/1968 31/05/1967 | Productor/es: | Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00011171 Signatura 007468/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Fábrica tejidos : Media Vuelta, 13 | Fechas: | 27/03/1971 - 30/06/1971 27/03/1971 | Productor/es: | Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009084 Signatura 009225/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Instalar caldera de vapor y electromotores en fábrica de paños : Partida Riera de Cotes | Fechas: | 11/12/1929 - 15/01/1930 11/12/1929 | Productor/es: | Lloréns Aracil, Antonio Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013954 Signatura 011482/090 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Medición de solares propiedad de Llorens Aracil : calles de Doctor Sempere, San Isidro y avenida José Antonio | Fechas: | 01/12/1941 - 01/12/1947 01/12/1941 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Lloréns Aracil, Antonio Lloréns Aracil, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00066566 Signatura 011808/029 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 10 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Polop Alto (heredad `Racó de Payá`) | Fechas: | 31/07/1934 - 17/08/1934 31/07/1934 | Productor/es: | Colomina Sebastián, José Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00029508 Signatura 005435/081 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Reconstrucción garaje : calle Lauria, chaflán a Venerable Ridaura | Fechas: | 21/06/1939 - 31/07/1936 21/06/1939 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Lloréns Aracil, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00059503 Signatura 011805/050 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|