| 1 | | | Venta turrón, confitería y helados : San Nicolás, 10 | Fechas: | 29/09/1962 - 22/11/1962 29/09/1962 | Productor/es: | Monerris Llinares, José Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007359 Signatura 006545/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación actividad, confitería : San José, 6 | Fechas: | 18/06/1963 - 26/07/1963 18/06/1963 | Productor/es: | Fuster Fuster, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00007448 Signatura 006545/112 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación actividad, confitería : San José, 6 | Fechas: | 18/06/1963 - 26/07/1963 18/06/1963 | Productor/es: | Fuster Fuster, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00007447 Signatura 006545/111 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación fábrica peladillas : Santo Tomás, 1 | Fechas: | 29/02/1956 - 07/07/1956 29/02/1956 | Productor/es: | Gadea Peidro, Leopoldo López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013503 Signatura 003914/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación heladería a venta de turrones y mazapán : Avenida José Antonio, 22 | Fechas: | 02/11/1967 - 21/11/1967 02/11/1967 | Productor/es: | Francés Vañó, José
| | Expediente | | N.Control 00007928 Signatura 006551/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliaciones motores y maquinaria confitería `El Campanar` : Pintor Casanova, 2 y Plaza de España, 6 | Fechas: | 09/10/1953 - 13/01/1965 09/10/1953 | Productor/es: | Sancho García, Miguel Picher Valls, Modesto, Técnico industrial Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013164 Signatura 003909/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliar panadería con productos de confitería : San Mateo, 106 | Fechas: | 06/12/1968 - 15/03/1969 06/12/1968 | Productor/es: | Miralles Sanjuán, Dolores
| | Expediente | | N.Control 00008270 Signatura 006552/112 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | [Bar El Campanar] | Fechas: | 1967 1967 | | Pieza | | N.Control 00038691 Signatura 003496 Arxiu Fototeca | |
|
| 9 | | | Bar y Confitería El Campanar : Plaza de España, 6 | Fechas: | 28/10/1958 - 29/10/1958 28/10/1958 | Productor/es: | Sancho García, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00006732 Signatura 006540/201 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Bar, cafetería y confitería : Jaime el Conquistador, chaflán a Joaquín Sorolla, s/n | Fechas: | 30/04/1968 - 18/01/1969 30/04/1968 | Productor/es: | Cantó Segura, Josefa
| | Expediente | | N.Control 00008912 Signatura 007508/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Cambiar losetas de la acera `El Campanar` : Pintor Casanova, 2 | Fechas: | 24/05/1933 - 12/07/1933 24/05/1933 | | Expediente | | N.Control 00019686 Signatura 005688/037 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Cambio de nombre venta de pan, confitería y heladería, e instalación motores y maquinaria : Góngora, 9 | Fechas: | 21/09/1981 - 29/09/2004 21/09/1981 | Productor/es: | Pascual Mora, María Desamparados
| | Expediente | | N.Control 00079059 Signatura 011717/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | [Carrito de la confitería `El Kiosco`] | Fechas: | 1950 - 1955 1950 | | Pieza | | N.Control 00093048 Signatura 012201 Arxiu Fototeca | |
|
| 14 | | | [Carritos de la confitería `El Kiosco`] | Fechas: | 1952 - 1955 1952 | | Pieza | | N.Control 00093076 Signatura 012207 Arxiu Fototeca | |
|
| 15 | | | Cesión y ampliación confitería : Santo Tomás, 1 | Fechas: | 20/07/1956 - 22/03/1961 20/07/1956 | Productor/es: | Gadea Peidro, Leopoldo Gadea Moltó, Leopoldo
| | Expediente | | N.Control 00006884 Signatura 006541/134 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Comercio de pastelería y confitería : Azagador, 19 | Fechas: | 01/10/1980 - 16/03/1982 01/10/1980 | Productor/es: | Fernández Serrano, Dolores Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00011725 Signatura 003881/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Comercio de turrones, confitería y heladería ´Sobrinos de Juan Antonio Ramos, S. L.´ : San Nicolás, 10 | Fechas: | 05/03/1955 - 16/11/1960 05/03/1955 | Productor/es: | López Sirvent, Constantino
| | Expediente | | N.Control 00006063 Signatura 006538/220 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Confitería : San Lorenzo, 30 | Fechas: | 11/02/1958 - 11/04/1958 11/02/1958 | Productor/es: | Serra Llopis, Carmen Pérez Lloréns, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006640 Signatura 006540/109 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Confitería : Santo Tomás, 3 | Fechas: | 13/12/1947 - 31/01/1961 13/12/1947 | Productor/es: | Reig Pastor, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00005155 Signatura 006535/250 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Confitería : Góngora, 9 | Fechas: | 13/11/1958 - 14/11/1960 13/11/1958 | Productor/es: | Pérez Gil, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00006735 Signatura 006540/204 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|