construir miradoresy enlucir fachada : Las Navas, 5
Fechas:
25/11/1940 - 04/01/1941 25/11/1940
Productor/es:
Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Esteve, José
Expediente
N.Control 00001043 Signatura 006419/064 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
2
José Pérez Esteve, gerente de la sociedad `José Pérez y Compañia`, contra Arturo Blanes Payá y otros miembros de la hoy disuelta sociedad `Climent, Blanes y Compañía` por deudas
Fechas:
06/10/1916 - 05/03/1917 06/10/1916
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Pérez Esteve, José Blanes Payá, Arturo Climent Carbonell, Arturo Antolí Moltó, Francisco Sempere Miralles, Joaquín
Expediente
N.Control 00083733 Signatura 010251/001 Archivo FONDO JUZGADOS
3
Motor a gasolina en taller de construcción de maquinaria `José Pérez y Cía.` : Las Navas, 5
Fechas:
27/12/1948 - 19/05/1949 27/12/1948
Productor/es:
Pérez Esteve, José López Aracil, Luis, Perito Industrial
Expediente
N.Control 00011662 Signatura 003881/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
4
Motor a gasolina en taller de construcción de maquinaria `José Esteve y Cía.` : Las Navas, 5
Fechas:
25/09/1945 - 01/09/1945 25/09/1945
Productor/es:
Pérez Esteve, José López Aracil, Luis, Perito Industrial
Expediente
N.Control 00011664 Signatura 003881/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971