| 1 | | | Elevar piso : Algezares, 58 | Fechas: | 27/07/1943 - 10/09/1944 27/07/1943 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Corbí Sempere, José
| | Expediente | | N.Control 00001231 Signatura 006425/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Instalar retretes en pisos 1º y 2º : Algezares, 58 | Fechas: | 13/12/1939 - 06/03/1940 13/12/1939 | Productor/es: | Grau Soler, Camilo, Arquitecto Corbí Sempere, José Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000924 Signatura 007563/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Traspaso fábrica de papel : Partida del Salt | Fechas: | 26/09/1950 - 22/11/1950 26/09/1950 | Productor/es: | Corbí Sempere, José Mataix Doménech, Desiderio
| | Expediente | | N.Control 00005473 Signatura 006536/256 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|